EP0357916 - Dispositif de transport pour bandes multicouches [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.08.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.10.1994 [1994/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Fürstenallee 7 33102 Paderborn / DE | [N/P] |
Précédent [1990/11] | Pour tous les Etats désignés Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Fürstenallee 7 D-33102 Paderborn / DE | Inventeur(s) | 01 /
Pawlowski, Adam, Dr. Pariser Strasse 5 D-1000 Berlin 15 / DE | [1990/11] | Mandataire(s) | Fuchs, Franz-Josef, et al Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing., et al Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Précédent [1993/08] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Précédent [1993/05] | (deleted) | ||
Précédent [1990/11] | Schaumburg, Thoenes & Thurn Mauerkircherstrasse 31 D-81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89113167.4 | 18.07.1989 | [1990/11] | Numéro de priorité, date | DE19880011453U | 09.09.1988 Format original publié: DE 8811453 U | [1990/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0357916 | Date: | 14.03.1990 | Langue: | DE | [1990/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0357916 | Date: | 17.10.1990 | Langue: | DE | [1990/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0357916 | Date: | 13.10.1993 | Langue: | DE | [1993/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.08.1990 | Classification | IPC: | B65H20/02, B65H27/00 | [1990/11] | CPC: |
B41J15/18 (EP,US);
B65H20/02 (EP,US);
B65H27/00 (EP,US);
B65H2404/1116 (EP,US);
B65H2404/1341 (EP,US);
B65H2404/1344 (EP,US);
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1990/17] |
Précédent [1990/11] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Transportvorrichtung für mehrlagige Materialbahnen | [1990/11] | Anglais: | Conveying device for multi-layer webs | [1990/11] | Français: | Dispositif de transport pour bandes multicouches | [1990/11] | Procédure d'examen | 12.09.1989 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 01.12.1989 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, GR, LU | 21.03.1991 | Requête en examen déposée [1991/21] | 08.12.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.04.1993 | Taxe de délivrance payée | 07.04.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.07.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 06.10.1989 | AT   M01   Pas encore payé | 06.10.1989 | BE   M01   Pas encore payé | 06.10.1989 | GR   M01   Pas encore payé | 06.10.1989 | LU   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 13.10.1993 | [1994/39] | Citations: | Recherche | [A]EP0233456 (CERUTTI SPA OFF MEC [IT]); | [A]FR2000686 (JAGENBERG WERKE AG); | [A]US3411686 (BENDER HAROLD W) |