EP0373293 - Mécanisme de commande à crémaillère pour l'aiguille d'obturateur de moulage par injection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.01.2000 [2000/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gellert, Jobst Ulrich 7A Prince Street Georgetown Ontario L7G 2X1 / CA | [N/P] |
Précédent [1990/25] | Pour tous les Etats désignés Gellert, Jobst Ulrich 7A Prince Street Georgetown Ontario L7G 2X1 / CA | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/25] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/25] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89114133.5 | 31.07.1989 | [1990/25] | Numéro de priorité, date | CA19880586166 | 16.12.1988 Format original publié: CA 586166 | [1990/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0373293 | Date: | 20.06.1990 | Langue: | EN | [1990/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0373293 | Date: | 12.06.1991 | Langue: | EN | [1991/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0373293 | Date: | 12.04.1995 | Langue: | EN | [1995/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.1991 | Classification | IPC: | B29C45/28 | [1990/25] | CPC: |
B29C45/281 (EP);
B29C2045/2834 (EP);
B29C2045/2837 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/25] | Titre | Allemand: | Zahnstangenbetätigungsmechanismus für Spritzgiessventilnadel | [1990/25] | Anglais: | Injection molding rack and pinion valve pin actuating mechanism | [1990/25] | Français: | Mécanisme de commande à crémaillère pour l'aiguille d'obturateur de moulage par injection | [1990/25] | Procédure d'examen | 04.12.1991 | Requête en examen déposée [1992/06] | 28.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.10.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.10.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 12.04.1995 | [2000/04] | Citations: | Recherche | [Y]DE931677 (LICENTIA GMBH); | [Y]FR2237750 (HEHL KARL [DE]); | [A]GB2085350 (GELLERT JOBST U); | [YD]EP0099088 (GELLERT JOBST U) |