EP0355733 - Amino ou hydrazinoperoxydes, leurs dérivés et leurs applications [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.1996 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.01.1996 [1996/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC. 2000 Market Street Philadelphia Pennsylvania 19102-3222 / US | [N/P] |
Précédent [1996/02] | Pour tous les Etats désignés ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC. 2000 Market Street Philadelphia Pennsylvania 19102-3222 / US | ||
Précédent [1991/47] | Pour tous les Etats désignés ATOCHEM NORTH AMERICA, INC. Three Parkway Philadelphia, Pennsylvania 19102 / US | ||
Précédent [1990/09] | Pour tous les Etats désignés PENNWALT CORPORATION Pennwalt Building Three Parkway Philadelphia Pennsylvania 19102 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sanchez, José 1624 Huth Road Grand Island New York 14072 / US | [1990/09] | Mandataire(s) | Abitz, Walter, et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/09] | Abitz, Walter, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 D-81628 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89115258.9 | 18.08.1989 | [1990/09] | Numéro de priorité, date | US19880233643 | 18.08.1988 Format original publié: US 233643 | [1990/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0355733 | Date: | 28.02.1990 | Langue: | EN | [1990/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0355733 | Date: | 08.02.1995 | Langue: | EN | [1995/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.1989 | Classification | IPC: | C07C409/40, C07D323/06, C08K5/20, C08K5/25, C08F4/34, C08F4/36 | [1990/09] | CPC: |
C07D207/404 (EP,US);
C07C243/28 (EP,US);
C07C243/38 (EP,US);
C07C255/66 (EP,US);
C07C271/16 (EP,US);
C07C281/02 (EP,US);
C07C409/40 (EP,US);
C07D207/452 (EP,US);
C07D323/00 (EP,US);
C08F291/00 (EP,US);
C08F299/045 (EP,US);
C08F8/00 (EP,US);
| C-Set: |
C08F8/00, C08F10/00 (EP,US);
C08K5/14, C08L23/02 (US,EP) | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1990/09] | Titre | Allemand: | Amino oder Hydrazinoperoxide, Derivate und ihre Verwendungen | [1990/09] | Anglais: | Amino or hydrazino peroxides, derivatives and their uses | [1990/09] | Français: | Amino ou hydrazinoperoxydes, leurs dérivés et leurs applications | [1990/09] | Procédure d'examen | 27.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/39] | 07.07.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.01.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.07.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.12.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.05.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.1994 | Taxe de délivrance payée | 11.08.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.11.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4177204 (MAGELI ORVILLE L [US], et al); | [A]EP0056699 (AUSIMONT SPA [IT]); | [A]GB2102413 (LOUGHBOROUGH CONSULT LTD [GB]); | [A]EP0233476 (PENNWALT CORP [US]); | [A]EP0260134 (PROCTER & GAMBLE [US]) | [A] - CHEMISCHE BERICHTE | [AD] - ANGEWANDTE CHEMIE | Examen | - CHEMISCHE BERICHTE, vol. 101, no. 11, 1968, pages 3957-3969; C. RUECHARDT et al, "Acylamino-percarbonsäure-tert.-butylester" | - ANGEWANDTE CHEMIE, vol. 85, no. 19, 1973, pages 850-860; E. G. E. HAWKINS, "Alpha-Peroxyamine" |