EP0356870 - Procédé et dispositif pour le traitement biotechnologique de liquides dans un réacteur vertical à lit fixe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.01.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.07.1994 | Changement - demandeur | publié le 31.08.1994 [1994/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich / DE | [N/P] |
Précédent [1994/35] | Pour tous les Etats désignés FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | ||
Précédent [1990/10] | Pour tous les Etats désignés Forschungszentrum Jülich GmbH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | Inventeur(s) | 01 /
Mohn, Friedrich-Helmuth, Dr. Franziskusstrasse 4 D-5170 Jülich / DE | 02 /
Reich-Walber, Michael Lütticher Strasse 5 D-5100 Aachen / DE | [1990/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89115420.5 | 22.08.1989 | [1990/10] | Numéro de priorité, date | DE19883829497 | 31.08.1988 Format original publié: DE 3829497 | [1990/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0356870 | Date: | 07.03.1990 | Langue: | DE | [1990/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.1989 | Classification | IPC: | C02F3/06, C02F3/12, C02F3/28 | [1990/10] | CPC: |
C02F3/085 (EP);
B01J8/12 (EP);
C02F1/24 (EP);
C02F3/06 (EP);
C02F3/2806 (EP);
Y02W10/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/10] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur biotechnologischen Behandlung von Flüssigkeiten in einem vertikalen Schüttkörperbett | [1990/10] | Anglais: | Method and apparatus for the biotechnological treatment of liquids in a vertical fixed bulk bed | [1990/10] | Français: | Procédé et dispositif pour le traitement biotechnologique de liquides dans un réacteur vertical à lit fixe | [1990/10] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 07.09.1990 | Requête en examen déposée [1990/45] | 22.05.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.11.1991 | Demande retirée par le demandeur [1992/09] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.09.1991 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0105788 (DEGREMONT [FR]); | [XP]EP0306431 (SOGEA [FR]); | [XP]FR2623794 (SOGEA [FR]) |