EP0357086 - Appareil de formation d'images [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.1995 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.12.1995 [1995/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1990/10] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Watanabe, Tsuyoshi 2-10, Chiyogaoka 7-chome Asao-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | [1990/10] | Mandataire(s) | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1992/04] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | ||
Précédent [1990/10] | Grupe, Peter, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne-Grupe-Pellmann-Grams-Struif-Roth Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89116209.1 | 01.09.1989 | [1990/10] | Numéro de priorité, date | JP19880218276 | 02.09.1988 Format original publié: JP 21827688 | [1990/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0357086 | Date: | 07.03.1990 | Langue: | EN | [1990/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0357086 | Date: | 07.11.1990 | Langue: | EN | [1990/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0357086 | Date: | 21.12.1994 | Langue: | EN | [1994/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1990 | Classification | IPC: | G03G15/20 | [1990/10] | CPC: |
G03G15/205 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1990/10] | Titre | Allemand: | Bilderzeugungsgerät | [1990/10] | Anglais: | Image forming apparatus | [1990/10] | Français: | Appareil de formation d'images | [1990/10] | Procédure d'examen | 21.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 10.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.02.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 23.02.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 02.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 09.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP6170571 ; | [A]JP61103178 ; | [A]JP61126585 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 241 (P-488)[2297], 20th August 1986; & JP-A-61 70 571 (KONISHIROKU PHOTO IND. CO., LTD) 14-04-1986, & JP6170571 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 284 (P-501)[2340], 26th September 1986; & JP-A-61 103 178 (CANON INC.) 21-05-1986, & JP61103178 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 316 (P-510)[2372], 28th October 1986; & JP-A-61 126 585 (KONISHIROKU PHOTO IND. CO., LTD) 14-06-1986, & JP61126585 A 00000000 |