EP0370218 - Moteur à combustion interne à quatre temps [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.03.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.03.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.05.1994 [1994/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daimler-Benz AG Mercedesstrasse 143 70546 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1990/22] | Pour tous les Etats désignés Daimler-Benz Aktiengesellschaft Postfach 600202 Mercedesstrasse 136 D-70327 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Weiss, Eckhard Gerokstrasse 15 D-7143 Vaihingen / DE | 02 /
Bergmann, Horst Gollenstrasse 36/2 D-7300 Esslingen / DE | [1990/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89118790.8 | 10.10.1989 | [1990/22] | Numéro de priorité, date | DE19883839449 | 23.11.1988 Format original publié: DE 3839449 | [1990/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0370218 | Date: | 30.05.1990 | Langue: | DE | [1990/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0370218 | Date: | 26.05.1993 | Langue: | DE | [1993/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.03.1990 | Classification | IPC: | F01L13/06, F02D13/04 | [1990/22] | CPC: |
F02D13/04 (EP,US);
F01L13/06 (EP,US);
F02B2075/027 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1990/22] | Titre | Allemand: | Viertakt-Brennkraftmaschine | [1990/22] | Anglais: | Four-stroke internal-combustion engine | [1990/22] | Français: | Moteur à combustion interne à quatre temps | [1990/22] | Procédure d'examen | 02.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/27] | 17.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.09.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.04.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.11.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.12.1992 | Taxe de délivrance payée | 09.12.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP6075727 [ ]; | [A]US4223649 (ROBINSON CHARLES E, et al); | [A]EP0193142 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]); | [A]DE3529767 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 215 (M-409)(1938) 3 September 1985, & JP-A-60 75727 (AKIRA SUZUKI) 30 April 1985,, & JP6075727 A 19850430 |