EP0363973 - Dispositif de mémoire semi-conducteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.09.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.09.1993 | Demande réputée retirée | publié le 10.11.1993 [1993/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/33] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [1990/16] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Minato, Yukio c/o NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1990/16] | Mandataire(s) | Pätzold, Herbert Pasinger Strasse 6 82166 Gräfelfing / DE | [N/P] |
Précédent [1990/16] | Pätzold, Herbert, Dr.-Ing. Steubstrasse 10 D-82166 Gräfelfing / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89119007.6 | 12.10.1989 | [1990/16] | Numéro de priorité, date | JP19880258481 | 14.10.1988 Format original publié: JP 25848188 | [1990/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0363973 | Date: | 18.04.1990 | Langue: | EN | [1990/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0363973 | Date: | 16.01.1991 | Langue: | EN | [1991/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.1990 | Classification | IPC: | H01L27/102 | [1990/16] | CPC: |
H10B10/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/16] | Titre | Allemand: | Halbleiterspeichervorrichtung | [1990/16] | Anglais: | Semiconductor memory device | [1990/16] | Français: | Dispositif de mémoire semi-conducteur | [1990/16] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 26.02.1990 | Requête en examen déposée [1990/17] | 28.10.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.05.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/45] | 11.06.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP63108767 ; | [A]JP59161063 ; | [A]JP59145568 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 351 (E-660)(3198) 20 September 1988, & JP-A-63 108767 (NEC) 13 May 1988,, & JP63108767 A 19880513 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 10 (E-290)(1733) 17 January 1985, & JP-A-59 161063 (HITACHI) 11 September 1984,, & JP59161063 A 19840911 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 277 (E-285)(1714) 18 December 1984, & JP-A-59 145568 (HITACHI) 21 August 1984,, & JP59145568 A 19840821 |