EP0367284 - Porte de sortie reconfigurable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.12.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.08.1992 | Changement - demandeur | publié le 30.09.1992 [1992/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TEKTRONIX INC. Howard Vollum Park 14150 S.W. Karl Braun Drive P.O.Box 500, Mail Stop 50-PAT Beaverton Oregon 97077-0001 / US | [N/P] |
Précédent [1992/40] | Pour tous les Etats désignés TEKTRONIX INC. Howard Vollum Park 14150 S.W. Karl Braun Drive P.O.Box 500, Mail Stop 50-PAT Beaverton Oregon 97077-0001 / US | ||
Précédent [1990/19] | Pour tous les Etats désignés TEKTRONIX, INC. P.O. Box 1000 Wilsonville, Oregon 97070-1000 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hillen, Kenneth K. 18445, S.W. Lapaz Court Aloha Oregon 97005 / US | 02 /
Shaver, Christopher D. 7040 S.W. Elmhurst Tigard Oregon 97223 / US | [1990/19] | Mandataire(s) | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/19] | Liska, Horst, Dr.-Ing., et al Patentanwälte H. Weickmann,K. Fincke,F.A. Weickmann, B. Huber,H. Liska,J. Prechtel,B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89120392.9 | 03.11.1989 | [1990/19] | Numéro de priorité, date | US19880267477 | 04.11.1988 Format original publié: US 267477 | [1990/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0367284 | Date: | 09.05.1990 | Langue: | EN | [1990/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0367284 | Date: | 05.12.1990 | Langue: | EN | [1990/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.1990 | Classification | IPC: | G06F13/38, G06F13/12 | [1990/19] | CPC: |
G06F13/385 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1990/19] | Titre | Allemand: | Rekonfigurierbares Ausgangstor | [1990/19] | Anglais: | Reconfigurable output port | [1990/19] | Français: | Porte de sortie reconfigurable | [1990/19] | Dossier détruit : | 12.03.1999 | Procédure dexamen | 06.06.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/06] | 10.09.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/06] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0285390 | [Y] - ELECTRONIC ENGINEERING, vol. 54, no. 622, February 1982pages 56-65; D.E. SMITH: "New high performance one chip microcomputer" | [A] - IEEE ELECTRO, vol. 7, May 1982, pages 13/21-6; C. YAGER et al.: "High integration LSI for low cost asynchronous communications" |