EP0380803 - Elément galvanique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.05.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.05.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.07.1994 [1994/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VARTA Batterie Aktiengesellschaft Postfach 5 40, Am Leineufer 51 30405 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [1990/32] | Pour tous les Etats désignés VARTA Batterie Aktiengesellschaft Postfach 5 40, Am Leineufer 51 D-30405 Hannover / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sauer, Hans Pflasterwiese 7 D-6270 Idstein-Walsdorf / DE | 02 /
Krämer, Peter Talstrasse 2a D-6240 Königstein / DE | [1990/32] | Mandataire(s) | Kaiser, Dieter Ralf Patentassessor, Carl-Orff-Weg 20 65812 Bad Soden / DE | [N/P] |
Précédent [1990/32] | Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing. Gundelhardtstrasse 72 D-65779 Kelkheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89123516.0 | 20.12.1989 | [1990/32] | Numéro de priorité, date | DE19893902648 | 30.01.1989 Format original publié: DE 3902648 | [1990/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0380803 | Date: | 08.08.1990 | Langue: | DE | [1990/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0380803 | Date: | 17.07.1991 | Langue: | DE | [1991/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0380803 | Date: | 21.07.1993 | Langue: | DE | [1993/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.1991 | Classification | IPC: | H01M2/26, H01M6/10 | [1990/32] | CPC: |
H01M6/10 (EP,US);
H01M50/50 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL [1990/32] | Titre | Allemand: | Galvanisches Element | [1990/32] | Anglais: | Galvanic element | [1990/32] | Français: | Elément galvanique | [1990/32] | Procédure d'examen | 06.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/01] | 07.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.09.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 29.12.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 15.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.1993 | Taxe de délivrance payée | 02.02.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.04.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP58030073 ; | [Y]JP63045758 ; | [A]JP63164170 ; | [A]JP60023964 ; | [A]US3775182 (PATTON J, et al); | [X]FR2328296 (ACCUMULATEURS FIXES [FR]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 7, Nr. 107 (E-174), 11. Mai 1983; & JP-A-58 030 073 (MATSUSHITA) 22-02-1983, & JP58030073 A 00000000 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 12, Nr. 261 (E-636), 22. Juli 1988; & JP-A-63 045 758 (TOSHIBA) 26-02-1988, & JP63045758 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 12, Nr. 425 (E-681), 10. November 1988; & JP-A-63 164 170 (TOSHIBA) 07-07-1988, & JP63164170 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 140 (E-321), 14. Juni 1985; & JP-A-60 023 964 (HITACHI) 06-02-1985, & JP60023964 A 00000000 |