EP0374939 - Embout d'un connecteur optique et méthode pour l'assembler [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.1996 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.03.1996 [1996/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/33] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [1990/26] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kurata, Kazuhiko c/o NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1990/26] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/26] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89123742.2 | 22.12.1989 | [1990/26] | Numéro de priorité, date | JP19880323248 | 23.12.1988 Format original publié: JP 32324888 | [1990/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0374939 | Date: | 27.06.1990 | Langue: | EN | [1990/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0374939 | Date: | 31.07.1991 | Langue: | EN | [1991/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0374939 | Date: | 05.04.1995 | Langue: | EN | [1995/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.1991 | Classification | IPC: | G02B6/38 | [1990/26] | CPC: |
G02B6/3861 (EP,US);
G02B6/3835 (EP,US);
G02B6/3843 (EP,US);
G02B6/3846 (EP,US);
G02B6/382 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/26] | Titre | Allemand: | Steckerstift eines optischen Steckers und Methode seiner Herstellung | [1990/26] | Anglais: | Optical connector ferrule and method for assembling the same | [1990/26] | Français: | Embout d'un connecteur optique et méthode pour l'assembler | [1990/26] | Procédure d'examen | 16.01.1990 | Requête en examen déposée [1990/26] | 26.04.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.11.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.10.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 10.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO8707035 (AMP INC [US]); | [A]EP0171614 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 119 (P-453)[2176], 6th May 1986; & JP-A³60 247 204 (SUMITOMO DENKI KOGYO) 06-12-1985 |