EP0325338 - Disposition pour isoler des chocs dans une tête de câble [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.12.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | [N/P] |
Précédent [1989/30] | Pour tous les Etats désignés HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | Inventeur(s) | 01 /
Busch, Randolph Arthur 3002 Green Fields Sugarland Texas 77479 / US | [1989/30] | Mandataire(s) | Wain, Christopher Paul, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1989/30] | Wain, Christopher Paul, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89200583.6 | 10.04.1986 | [1989/30] | Numéro de priorité, date | US19850724365 | 17.04.1985 Format original publié: US 724365 | [1989/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0325338 | Date: | 26.07.1989 | Langue: | EN | [1989/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0325338 | Date: | 09.08.1989 | Langue: | EN | [1989/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0325338 | Date: | 10.02.1993 | Langue: | EN | [1993/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.1989 | Classification | IPC: | E21B17/02, E21B47/00 | [1989/30] | CPC: |
E21B47/017 (EP,US);
E21B17/023 (EP,US);
E21B17/028 (EP,US);
E21B17/06 (EP,US);
E21B17/07 (EP,US);
H01R13/523 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, NL [1989/30] | Titre | Allemand: | Anordnung zum Isolieren von Schockwellen in einem Kabelkopf | [1989/30] | Anglais: | Cable head shock isolation assembly | [1989/30] | Français: | Disposition pour isoler des chocs dans une tête de câble | [1989/30] | Procédure d'examen | 09.02.1990 | Requête en examen déposée [1990/15] | 04.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 30.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 10.08.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 23.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP86302673.8 / EP0198672 | Opposition(s) | 11.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.04.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 10.02.1993 | AT | 10.04.1993 | GB | 10.05.1993 | NL | 01.11.1993 | [2006/14] |
Précédent [1994/46] | AT | 10.04.1993 | |
GB | 10.05.1993 | ||
FR | 02.07.1993 | ||
NL | 01.11.1993 | ||
Précédent [1994/23] | GB | 10.05.1993 | |
FR | 02.07.1993 | ||
Précédent [1994/22] | GB | 10.05.1993 | Citations: | Recherche | [Y]US1839690 (CHESTER MALINOWSKI); | [Y]US2935302 (PAUL CAVINS); | [A]US3551012 (SUTLIFF WAYNE N, et al); | [A]US3923105 (LANDS JR JACK F); | [A]US4275786 (LEE ARLEY G); | [A]EP0033405 (WELL CONTROL INC [US]) | Examen | US3517740 |