EP0339709 - Compositions antifongiques et procédé pour contrôler les infections mycosiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.02.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | [N/P] |
Précédent [1989/44] | Pour tous les Etats désignés MERCK & CO. INC. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | Inventeur(s) | 01 /
Onishi, Janet C. 350 Cherry Hill Road Mountainside New Jersey 07092 / US | 02 /
Patchett, Arthur A. 1090 Minisink Way Westfield New Jersey 07090 / US | [1989/44] | Mandataire(s) | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Précédent [1993/20] | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex CM20 2QR / GB | ||
Précédent [1989/44] | Hesketh, Alan, Dr. European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex, CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89200933.3 | 13.04.1989 | [1989/44] | Numéro de priorité, date | US19880182615 | 18.04.1988 Format original publié: US 182615 | [1989/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0339709 | Date: | 02.11.1989 | Langue: | EN | [1989/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0339709 | Date: | 27.06.1990 | Langue: | EN | [1990/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0339709 | Date: | 31.03.1993 | Langue: | EN | [1993/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.1990 | Classification | IPC: | A61K31/575, // (A61K31/575, 31:335) | [1989/44] | CPC: |
A61K31/575 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P43/00 (EP)
| C-Set: |
A61K31/575, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/575, A61K31/335 (EP,US) | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1989/44] | Titre | Allemand: | Schimmelhemmende Zusammensetzungen und Verfahren zur Kontrolle von Schimmelinfektionen | [1989/44] | Anglais: | Antifungal compositions and method of controlling mycotic infections | [1989/44] | Français: | Compositions antifongiques et procédé pour contrôler les infections mycosiques | [1989/44] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 06.11.1990 | Requête en examen déposée [1991/01] | 04.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.03.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.10.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.10.1992 | Taxe de délivrance payée | 17.10.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DE | 31.03.1993 | FR | 31.03.1993 | IT | 31.03.1993 | NL | 31.03.1993 | CH | 30.04.1993 | LI | 30.04.1993 | GB | 30.06.1993 | [2006/14] |
Précédent [1999/42] | DE | 31.03.1993 | |
IT | 31.03.1993 | ||
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
GB | 30.06.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Précédent [1994/41] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
GB | 30.06.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Précédent [1994/24] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Précédent [1994/18] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
Précédent [1994/03] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
Précédent [1993/51] | NL | 31.03.1993 | Citations: | Recherche | [A] - DIALOG 5686871 Embase (Exerpta Medica) 82-89/15524, Embase no. 84182537; OEHLSCHLAGER et al.: "Azasterol inhibition of Deltasup 2sup 4-sterol methyltransferase of saccharomyces cerevisiae", & BIOCHEMISTRY (USA), 1984, 23/16 (3582-3589) | [A] - DIALOG 6307861 Embase (Exerpta Medica) 82-89/15524 Embase no. 87044510; GEORGOPAPADAPKOU et al.: "Effect of antifungal agents on lipid biosynthesis and membrane integrity in Candida albicans", & ANTIMICROB. AGENTS CHEMOTHER. (USA), 1987, 31/1 (45-51) | [A] - BIOLOGICAL ABSTRACTS, vol. 80, 1985, abstract no. 108104, Biological Abstracts Inc., Philadelphia, PA, US; T.J. BACH: "Selected natural and synthetic enzyme inhibitors of sterol biosynthesis as molecular probes for in vivo studies concerning the regulation of plant growth", & PLANT SCI (SHANNON) 39(3): 183-188. 1985 |