EP0360316 - Dispensateur de vapeur de métal alcalin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.09.1995 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Van der Marel, Cornelis c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1990/13] | Mandataire(s) | Raap, Adriaan Yde, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Raap, Adriaan Yde, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 89202190.8 | 30.08.1989 | [1990/13] | Numéro de priorité, date | NL19880002172 | 02.09.1988 Format original publié: NL 8802172 | [1990/13] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0360316 | Date: | 28.03.1990 | Langue: | EN | [1990/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0360316 | Date: | 30.11.1994 | Langue: | EN | [1994/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.02.1990 | Classification | IPC: | H01J9/395, H01J9/12 | [1990/13] | CPC: |
H01J9/395 (EP,KR,US);
H01J9/12 (EP,US);
H01J2201/3426 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1990/13] | Titre | Allemand: | Alkalimetalldampfspender | [1990/13] | Anglais: | Alkali metal vapour dispenser | [1990/13] | Français: | Dispensateur de vapeur de métal alcalin | [1990/13] | Procédure d'examen | 26.09.1990 | Requête en examen déposée [1990/47] | 02.10.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.01.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.05.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.08.1994 | Taxe de délivrance payée | 23.08.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.08.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 30.11.1994 | NL | 30.11.1994 | [2008/01] |
Précédent [1999/42] | IT | 30.11.1994 | |
NL | 30.11.1994 | ||
Précédent [1995/35] | NL | 30.11.1994 | Citations: | Recherche | [A]GB1194303 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]); | [A]US3945949 (VAN VUCHT JOHANNES HENDRIKUS N, et al); | [A]US4195891 (HELLIER STEPHEN J [IT]) |