EP0364034 - Machine pour la fabrication de cigares [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.07.1993 [1993/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tabacofina-Vander Elst Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 2520 Edegem / BE | [N/P] |
Précédent [1990/26] | Pour tous les Etats désignés Tabacofina-Vander Elst Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 B-2520 Edegem / BE | ||
Précédent [1990/16] | Pour tous les Etats désignés TABACOFINA Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 B-2520 Edegem / BE | Inventeur(s) | 01 /
De Graef, Walter Flamingostraat 31 B-2060 Antwerpen (Merksem) / BE | [1990/16] | Mandataire(s) | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 2600 Antwerpen (Berchem) / BE | [N/P] |
Précédent [1990/26] | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 B-2600 Antwerpen (Berchem) / BE | ||
Précédent [1990/16] | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. b.v.b.a. Fruithoflaan, 105 Bus 3 B-2600 Antwerpen (Berchem) / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89202519.8 | 06.10.1989 | [1990/16] | Numéro de priorité, date | BE19880001174 | 12.10.1988 Format original publié: BE 8801174 | [1990/16] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0364034 | Date: | 18.04.1990 | Langue: | FR | [1990/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0364034 | Date: | 05.08.1992 | Langue: | FR | [1992/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.1990 | Classification | IPC: | A24C3/00, A24C1/38 | [1990/16] | CPC: |
A24C1/38 (EP);
A24C3/00 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1990/16] | Titre | Allemand: | Maschine für die Herstellung von Zigarren | [1990/16] | Anglais: | Machine for making cigars | [1990/16] | Français: | Machine pour la fabrication de cigares | [1990/16] | Procédure d'examen | 11.06.1990 | Requête en examen déposée [1990/32] | 03.01.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.01.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 14.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.11.1991 | 03   M06   Taxe payée le   13.11.1991 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1941643 ; | [A]US3237628 ; | [A]US3269393 |