EP0329278 - Joint universel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.03.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.05.1993 [1993/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/34] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken 471 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kobayashi, Katsuyuki C/o Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken / JP | [1989/34] | Mandataire(s) | Ben-Nathan, Laurence Albert, et al Urquhart-Dykes & Lord 30 Welbeck Street London W1G 8ER / GB | [N/P] |
Précédent [1989/34] | Ben-Nathan, Laurence Albert, et al Urquhart-Dykes & Lord 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89300517.3 | 19.01.1989 | [1989/34] | Numéro de priorité, date | JP19880012485 | 25.01.1988 Format original publié: JP 1248588 | JP19880028880 | 12.02.1988 Format original publié: JP 2888088 | [1989/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0329278 | Date: | 23.08.1989 | Langue: | EN | [1989/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0329278 | Date: | 20.05.1992 | Langue: | EN | [1992/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.1989 | Classification | IPC: | F16D3/20, F16D3/24 | [1989/34] | CPC: |
F16D3/24 (EP,US);
F16D3/2055 (EP,US);
Y10S464/906 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1989/34] | Titre | Allemand: | Kreuzgelenk | [1989/34] | Anglais: | Universal joint | [1989/34] | Français: | Joint universel | [1989/34] | Procédure d'examen | 04.10.1989 | Requête en examen déposée [1989/48] | 12.11.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.03.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.11.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.1991 | Taxe de délivrance payée | 28.12.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.02.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE2517967 (UNI CARDAN AG); | [Y]GB2099551 (GLAENZER SPICER SA); | [X]DE2355766 (SCHMID LEOPOLD F); | [Y]FR2191656 (HUTA ZYGMUNT [PL]); | [X]FR2360792 (UNI CARDAN AG [DE]); | [Y]GB1157244 (DBA SA [FR]); | [X]GB191324837 (EVANS WILLIAM EDWARD [GB]); | [Y]US3381497 (ALLEN CLIFFORD H); | [A]US1966486 (CUTTING CHARLES D); | [A]US2060473 |