Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
03.06.1992 | Demande réputée retirée | publié le 22.07.1992 [1992/30] |
03.09.1991 | Premier rapport d'examen | |
08.12.1990 | Requête en examen présentée | publié le 23.01.1991 [1991/04] |
24.08.1990 | Publication du rapport de recherche | publié le 10.10.1990 [1990/41] |
22.08.1990 | Changement - classification | publié le 10.10.1990 [1990/41] |
22.08.1990 | Changement - classification | publié le 10.10.1990 [1990/41] |
16.08.1990 | Changement - mandataire | publié le 03.10.1990 [1990/40] |
09.09.1989 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 25.10.1989 [1989/43] |