Etats contractants désignés | BE | | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | NL | | SE | | Procédure dexamen | 20.02.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1992/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 25.10.1989 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | BE DE ES FR GB IT NL SE | | Date de lévénement: | 10.10.1990 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | BE DE ES FR GB IT NL SE | | Date de lévénement: | 23.01.1991 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19901130 | | Date de lévénement: | 23.10.1991 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19910306 | | Date de lévénement: | 22.07.1992 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19920117 | | Date de lévénement: | 10.10.1990 | | Description de lévénement: | MAIN CLASSIFICATION (CORRECTION) | IPC CLASSIFICATION: | B29C 65/42 | | Date de lévénement: | 24.08.1990 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 09.09.1989 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 03.06.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |