EP0342035 - Compositions de résines époxydes sous forme de poudre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.07.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.1994 | Demande réputée retirée | publié le 21.09.1994 [1994/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1991/11] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | ||
Précédent [1989/46] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bymark, Richard M. c/o Minnesota Mining and Manufacturing Company 3M Austin Center P.O. Box 2963 Austin Texas 78769-2963 / US | 02 /
Kirk, Alan R. c/o Minnesota Mining and Manufacturing Company 2501 Hudson Road P.O.Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
Griggs, Allen L. c/o Minnesota Mining and Manufacturing Company 2501 Hudson Road P.O.Box 33427 St. Paul Minnesota 55133-3427 / US | 04 /
Martin, Steven J. c/o Minnesota Mining and Manufacturing Company 2501 Hudson Road P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [1989/46] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/46] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89304781.1 | 11.05.1989 | [1989/46] | Numéro de priorité, date | US19880193498 | 12.05.1988 Format original publié: US 193498 | [1989/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0342035 | Date: | 15.11.1989 | Langue: | EN | [1989/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0342035 | Date: | 09.10.1991 | Langue: | EN | [1991/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.08.1991 | Classification | IPC: | C08G59/62, C09D3/58, C09D5/00 | [1989/46] | CPC: |
C08G59/621 (EP);
C08L63/00 (KR);
C07C45/46 (EP);
C07C45/673 (EP);
C07C49/83 (EP);
C07C49/84 (EP);
C08G59/066 (EP)
(-)
| C-Set: |
C07C45/46, C07C49/84 (EP);
C07C45/673, C07C49/83 (EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1989/46] | Titre | Allemand: | Pulverförmige Epoxydharzzusammensetzungen | [1989/46] | Anglais: | Powdered epoxy resin compositions | [1989/46] | Français: | Compositions de résines époxydes sous forme de poudre | [1989/46] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 02.01.1991 | Requête en examen déposée [1991/10] | 07.09.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.03.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/38] | 26.04.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1994 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP6040125 ; | [Y]JP6166762 ; | [AD]US4560732 (KOJO HIDEHIKO [JP], et al); | [A]EP0263191 (DOW CHEMICAL CO [US]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 166 (C-290)[1889], 11th July 1985; & JP-A-60 40 125 (SHIKOKU KASEI KOGYO K.K.) 02-03-1985, & JP6040125 A 00000000 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 230 (C-365)[2286] 9th August 1986; & JP-A-61 66 762 (SOMAR CORP.) 05-04-1986, & JP6166762 A 00000000 |