EP0342043 - Compositions détergentes granulaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 14.08.1998 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [1989/46] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Clayton, Simon Nicholas 70 Tavistock Road West Jesmond Newcastle NE2 3JA / GB | 02 /
Lambert, Peter Mark 1 Upper Green Avenue Scholes Cleckheaton W. Yorkshire BD19 6PD / GB | 03 /
Wevers, Jean Hombeeksesteenweg 526 B-1850 Grimbergen / BE | [1989/46] | Mandataire(s) | Lawrence, Peter Robin Broughton, et al Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Précédent [1996/50] | Lawrence, Peter Robin Broughton, et al GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [1989/46] | Gibson, Tony Nicholas, et al Procter & Gamble (NTC) Limited Whitley Road Longbenton Newcastle upon Tyne NE12 9TS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89304806.6 | 11.05.1989 | [1989/46] | Numéro de priorité, date | GB19880011447 | 13.05.1988 Format original publié: GB 8811447 | [1989/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0342043 | Date: | 15.11.1989 | Langue: | EN | [1989/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0342043 | Date: | 24.10.1990 | Langue: | EN | [1990/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0342043 | Date: | 17.08.1994 | Langue: | EN | [1994/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.09.1990 | Classification | IPC: | C11D17/00 | [1989/46] | CPC: |
C11D17/065 (EP,US);
C11D17/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/46] | Titre | Allemand: | Körnige Waschmittelzusammensetzungen | [1989/46] | Anglais: | Granular laundry compositions | [1989/46] | Français: | Compositions détergentes granulaires | [1989/46] | Procédure d'examen | 20.02.1991 | Requête en examen déposée [1991/16] | 02.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 14.12.1993 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme {1} | 10.02.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 16.02.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.05.1994 | Taxe de délivrance payée | 13.05.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.05.1995
24.05.1995
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1995/27] | |||
Opposant(s) | 01
16.05.1995
24.05.1995
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | 22.06.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 29.12.1995 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 24.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M06) | 31.10.1996 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 22.10.1997 | Date des procédures orales | 01.12.1997 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 01.12.1997 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 08.08.1998 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1998/40] | Recours après opposition | 30.01.1998 | Recours reçu No. T0114/98 | 21.07.1998 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant considéré comme irrecevable | Requête en poursuite de la procédure de: | 21.01.1994 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.01.1994 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.02.1994 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.05.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0219328 (UNILEVER PLC [GB], et al); | [A]EP0220024 (PROCTER & GAMBLE [US]); | [A]EP0228011 (HENKEL KGAA [DE]) |