EP0354031 - Edition d'image graphique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.09.1997 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.11.1997 [1997/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Précédent [1990/06] | Pour tous les Etats désignés XEROX CORPORATION Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bier, Eric A. 191 Pine Lane Los Altos California 94022 / US | 02 /
Kurlander, David J. 110 Morningside Drive Apt. No. 55 New York New York 10027 / US | [1990/06] | Mandataire(s) | Johnson, Reginald George, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | [N/P] |
Précédent [1995/40] | Johnson, Reginald George, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | ||
Précédent [1995/30] | Reynolds, Julian David Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | ||
Précédent [1990/06] | Weatherald, Keith Baynes Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89307893.1 | 03.08.1989 | [1990/06] | Numéro de priorité, date | US19880228882 | 04.08.1988 Format original publié: US 228882 | [1990/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0354031 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | EN | [1990/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0354031 | Date: | 12.02.1992 | Langue: | EN | [1992/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0354031 | Date: | 13.11.1996 | Langue: | EN | [1996/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.1991 | Classification | IPC: | G06T11/80, G06F17/50, G06K9/64 | [1996/46] | CPC: |
G06T11/00 (EP,US);
G06V10/7515 (EP,US)
|
Précédent IPC [1992/07] | G06F15/72, G06K9/64 | ||
Précédent IPC [1990/06] | G06F15/72 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/06] | Titre | Allemand: | Graphische Bildaufbereitung | [1990/06] | Anglais: | Graphical image editing | [1990/06] | Français: | Edition d'image graphique | [1990/06] | Procédure d'examen | 05.08.1992 | Requête en examen déposée [1992/40] | 28.07.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.01.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.1995 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 23.10.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.02.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 03.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Recours après examen | 31.05.1995 | Recours reçu | 08.08.1995 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 22.08.1995 | Révision préjudicielle du recours | Opposition(s) | 14.08.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - COMPUTER VISION GRAPHICS AND IMAGE PROCESSING. vol. 29, no. 1, January 1985, NEW YORK US pages 37 - 46; D. THALMANN ET AL.: 'Locating, replacing, and deleting patterns in graphics editing of line drawings' |