EP0370820 - Emballage non collant à la chaleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.1995 | Demande réputée retirée | publié le 29.11.1995 [1995/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés POLYPLASTICS CO. LTD. 3-13, Azuchicho, 2-chome Chuo-Ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/22] | Pour tous les Etats désignés POLYPLASTICS CO. LTD. 3-13, Azuchicho, 2-chome Chuo-Ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nedzu, Shigeru 324 Miyashita Fuji-shi Shizuoka / JP | 02 /
Ito, Haruyasu 885-11, Miyajima Fuji-shi Shizuoka / JP | [1990/22] | Mandataire(s) | Jackson, Peter, et al Barker Brettell 10-12 Priests Bridge London SW15 5JE / GB | [N/P] |
Précédent [1990/22] | Jackson, Peter, et al HYDE, HEIDE & O'DONNELL 10-12 Priests Bridge London SW15 5JE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89312199.6 | 23.11.1989 | [1990/22] | Numéro de priorité, date | JP19880297923 | 25.11.1988 Format original publié: JP 29792388 | [1990/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0370820 | Date: | 30.05.1990 | Langue: | EN | [1990/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0370820 | Date: | 15.01.1992 | Langue: | EN | [1992/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1991 | Classification | IPC: | C08L23/04, C08J5/18, B65D1/00, // (C08L23/04, :, 67:02) | [1992/03] | CPC: |
C08J5/18 (EP,KR,US);
C08L67/02 (KR);
B29C48/16 (KR);
B32B27/08 (KR);
B32B27/32 (KR);
B32B27/36 (KR);
B65D77/00 (KR);
C08L23/06 (KR);
C08L23/0815 (EP,US);
B32B2439/00 (KR);
C08J2323/04 (EP,US);
C08L2203/16 (KR);
C08L67/00 (EP,US);
Y10T428/1334 (EP,US);
Y10T428/1345 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08L23/0815, C08L2666/18 (EP,US)
|
Précédent IPC [1990/22] | C08L23/04, C08J5/18, B65D1/00, // (C08L23/04, 67:02) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/22] | Titre | Allemand: | In der Wärme nichtklebriger Sack | [1990/22] | Anglais: | Bag with resistance to thermal adhesion | [1990/22] | Français: | Emballage non collant à la chaleur | [1990/22] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 13.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/37] | 29.11.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.05.1994 | Taxe de délivrance payée | 05.05.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.06.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/48] | 29.06.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1994 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP56013165 ; | [A]JP60180833 ; | [A]DE2926439 (MITSUI PETROCHEMICAL IND); | [A]EP0218355 (MOBIL OIL CORP [US]); | [A]EP0219315 (DOW CHEMICAL CO [US]) | [A] - WORLD PATENTS INDEX LATEST Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 81-24128D & JP-A-56 013 165 (TOYOBO), & JP56013165 A 00000000 | [A] - WORLD PATENTS INDEX LATEST Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 85-267339 & JP-A-60 180 833 (TORAY), & JP60180833 A 00000000 |