Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
20.10.1992 | Demande réputée retirée | publié le 09.12.1992 [1992/50] |
31.03.1992 | Changement - mandataire | publié le 20.05.1992 [1992/21] |
26.07.1991 | Publication du rapport de recherche | publié le 18.09.1991 [1991/38] |
12.05.1990 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 27.06.1990 [1990/26] |