EP0327450 - Direction assistée à assistance variable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.02.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.1993 [1993/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AUTOMOBILES PEUGEOT 75, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés AUTOMOBILES CITROEN 62, Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine / FR | [N/P] |
Précédent [1989/32] | Pour tous les Etats désignés AUTOMOBILES PEUGEOT 75, Avenue de la Grande-Armée F-75116 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés AUTOMOBILES CITROEN 62, Boulevard Victor Hugo F-92200 Neuilly-sur-Seine / FR | Inventeur(s) | 01 /
Camus, Gérard 15, rue des Bouchères F-95240 Cormeilles-en-Parisis / FR | [1989/32] | Mandataire(s) | Boivin, Claude 9, rue Edouard-Charton 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [1989/32] | Boivin, Claude 9, rue Edouard-Charton F-78000 Versailles / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89400277.3 | 01.02.1989 | [1989/32] | Numéro de priorité, date | FR19880001542 | 02.02.1988 Format original publié: FR 8801542 | [1989/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0327450 | Date: | 09.08.1989 | Langue: | FR | [1989/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0327450 | Date: | 22.04.1992 | Langue: | FR | [1992/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.1989 | Classification | IPC: | B62D5/06 | [1989/32] | CPC: |
B62D6/00 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT [1989/32] | Titre | Allemand: | Servolenkung mit variabler Lenkhilfe | [1989/32] | Anglais: | Variable power steering | [1989/32] | Français: | Direction assistée à assistance variable | [1989/32] | Procédure d'examen | 31.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/32] | 10.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.12.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.08.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.10.1991 | Taxe de délivrance payée | 22.10.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.01.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4481866 ; | [A]FR2394437 ; | [A]FR2216162 |