EP0356329 - Accessoire de branchement pour câble dérivé à relier à un câble principal passant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 06.06.1997 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.1997 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 23.07.1997 [1997/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés S I C A M E SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUE F-19230 Arnac Pompadour / FR | [1990/09] | Inventeur(s) | 01 /
Francois, Pierre 12 Rue Léon Sazerat F-87000 Limoges / FR | 02 /
Prodel, Michel Henri Marie François Troche F-19230 Arnac Pompadour / FR | [1990/09] | Mandataire(s) | CABINET BONNET-THIRION 12, Avenue de la Grande-Armée 75017 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1990/09] | CABINET BONNET-THIRION 95 Boulevard Beaumarchais F-75003 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89402312.6 | 21.08.1989 | [1990/09] | Numéro de priorité, date | FR19880011085 | 22.08.1988 Format original publié: FR 8811085 | [1990/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0356329 | Date: | 28.02.1990 | Langue: | FR | [1990/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0356329 | Date: | 10.11.1993 | Langue: | FR | [1993/45] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0356329 | Date: | 23.07.1997 | Langue: | FR | [1997/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.1989 | Classification | IPC: | H01R9/03, H01R4/24 | [1990/09] | CPC: |
H01R9/03 (EP,US);
H01R4/2408 (EP,US)
| Etats contractants désignés | ES, FR, IT, SE [1990/09] | Titre | Allemand: | Abzweigungseinrichtung für die Verbindung eines Nebenkabels an ein durchgehendes Hauptkabel | [1990/09] | Anglais: | Tapping assembly for a secondary cable to be connected to a main uninterrupted cable | [1990/09] | Français: | Accessoire de branchement pour câble dérivé à relier à un câble principal passant | [1990/09] | Procédure d'examen | 19.03.1990 | Requête en examen déposée [1990/20] | 08.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.04.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.06.1993 | Taxe de délivrance payée | 05.06.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
30.07.1994
11.08.1994
ADMISSIBLE Karl Pfisterer Elektrotechnische Spezialartikel GmbH & Co. KG Inselstrasse 140 D-70327 Stuttgart / DE Mandataire de l'opposant Held, Martin Patentanwälte Phys. H. Bartels, Dipl.-Ing H. Fink Dr.-Ing. M. Held, Dipl.-Ing. M. Bartels Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1994/38] | |||
Opposant(s) | 01
30.07.1994
11.08.1994
ADMISSIBLE Karl Pfisterer Elektrotechnische Spezialartikel GmbH & Co. KG Inselstrasse 140 D-70327 Stuttgart / DE Mandataire de l'opposant Held, Martin, Dr.-Ing. Patentanwälte Phys. H. Bartels, Dipl.-Ing H. Fink Dr.-Ing. M. Held, Dipl.-Ing. M. Bartels Lange Strasse 51 D-70174 Stuttgart / DE | 14.09.1994 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 12.12.1994 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 26.01.1995 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04) | 26.05.1995 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 06.02.1996 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 17.04.1996 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 25.11.1996 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 05.12.1996 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 11.03.1997 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 26.04.1997 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0239428 (VERLANT ET BEAURAIN [FR]); | [A]FR2394902 (AMP INC [US]) |