EP0427898 - Support de lecture avec mécanisme pour tourner les pages [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 28.04.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.04.1995 | Rejet de la demande | publié le 21.06.1995 [1995/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chen, Chieh-Ju No 61. Hsin-Ping Road Tai-Ping Hsiang Taichung Hsien / TW | Pour tous les Etats désignés Chen, Chien-Chan No 10-66, Sec. 1, Wan-Huo Road Nan-Tun Dist. Taichung City / TW | [1991/21] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/21] | Mandataire(s) | Bouju, André Cabinet Bouju Derambure (Bugnion) S.A. B.P. 6250 75818 Paris Cédex 17 / FR | [N/P] |
Précédent [1991/21] | Bouju, André Cabinet Bouju Derambure (Bugnion) S.A. B.P. 6250 F-75818 Paris Cédex 17 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89403139.2 | 15.11.1989 | [1991/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0427898 | Date: | 22.05.1991 | Langue: | EN | [1991/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.1990 | Classification | IPC: | B42D9/06 | [1991/21] | CPC: |
B42D9/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/21] | Titre | Allemand: | Leseständer mit Blattwendemechanismus | [1991/21] | Anglais: | Reading stand with page turning mechanism | [1991/21] | Français: | Support de lecture avec mécanisme pour tourner les pages | [1991/21] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 05.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/01] | 13.07.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.01.1995 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1995/25] | 28.01.1995 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1995/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1994 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]CH86859 (WALTER FREY [DE]); | [Y]US3550296 (CASTAGNA JOHN F); | [X]FR2226285 (LENEVEU PIERRE [FR]); | [X]US1531157 (THOMPSON JAMES J); | [X]FR439309 (GUIDO BAGGIO [IT], et al); | [A]DE360024 (OTTO OCHLICH) |