EP0354138 - Procédé de préparation de diorganopolysiloxanes à groupements terminaux alcoxy [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.12.1992 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 06.08.2008 [2008/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer 92408 Courbevoie Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1990/06] | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédex / FR | Inventeur(s) | 01 /
Frances, Jean-Marc 9, avenue Condorcet F-69100 Villeurbanne / FR | 02 /
Peccoux, Pierre-Michel 71, rue Louis-Gorjus F-69004 Lyon / FR | [1990/06] | Mandataire(s) | Fabre, Madeleine-France, et al RHONE-POULENC INTERSERVICES Service Brevets Chimie 25 Quai Paul Doumer 92408 Courbevoie Cedex / FR | [2008/32] |
Précédent [1991/51] | Fabre, Madeleine-France, et al RHONE-POULENC CHIMIE Direction des Brevets Secteur Spécialités Chimiques 25, quai Paul-Doumer F-92408 Courbevoie Cédex / FR | ||
Précédent [1990/06] | Seugnet, Jean Louis RHONE-POULENC CHIMIE Service Brevets Chimie Centre de Recherches des Carrières B.P. 62 F-69192 Saint-Fons Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89420273.8 | 25.07.1989 | [1990/06] | Numéro de priorité, date | FR19880010538 | 29.07.1988 Format original publié: FR 8810538 | [1990/06] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0354138 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | FR | [1990/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.1989 | Classification | IPC: | C08G77/18, C08G77/08, C08L83/04 | [1990/06] | CPC: |
C08G77/08 (EP,US);
C08G77/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1990/06] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von endständigen, Alkoxygruppen enthaltenden Diorganopolysiloxanen | [1990/06] | Anglais: | Process for preparing diorganopolysiloxanes containing terminal alkoxy groups | [1990/06] | Français: | Procédé de préparation de diorganopolysiloxanes à groupements terminaux alcoxy | [1990/06] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 24.02.1990 | Requête en examen déposée [1990/17] | 24.02.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/04] | 05.08.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1992 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2311817 (GEN ELECTRIC [US]); | [X]GB2079745 (GEN ELECTRIC); | [A]US4460739 (ASHBY BRUCE A [US]); | [A]US4680364 (LUCAS GARY M [US]) |