EP0375567 - Patin de frein sur jante pour cycles et véhicules similaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.10.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.10.1992 | Demande réputée retirée | publié le 02.12.1992 [1992/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SACHS INDUSTRIES Rue de la Briquetterie 80210 Chepy / FR | [N/P] |
Précédent [1992/21] | Pour tous les Etats désignés SACHS INDUSTRIES Rue de la Briquetterie F-80210 Chepy / FR | ||
Précédent [1990/26] | Pour tous les Etats désignés ETABLISSEMENTS LAUZIER 12 Route de Saint Jean F-38300 Bourgoin Jallieu Isère / FR | Inventeur(s) | 01 /
Lauzier, René Ruy F-38300 Bourgoin Jallieu / FR | [1990/26] | Mandataire(s) | Moncheny, Michel, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Précédent [1992/21] | Moncheny, Michel, et al c/o Cabinet Lavoix 2 Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [1990/26] | Bratel, Gérard Cabinet GERMAIN & MAUREAU B.P. 3011 F-69392 Lyon Cédex 03 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89420455.1 | 21.11.1989 | [1990/26] | Numéro de priorité, date | FR19880017620 | 19.12.1988 Format original publié: FR 8817620 | [1990/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0375567 | Date: | 27.06.1990 | Langue: | FR | [1990/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.04.1990 | Classification | IPC: | B62L1/00 | [1990/26] | CPC: |
B62L1/005 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/26] | Titre | Allemand: | Felgenbremsbacke für Fahrräder und ähnliche Fahrzeuge | [1990/26] | Anglais: | Rim brake pad for bicycles and similar vehicles | [1990/26] | Français: | Patin de frein sur jante pour cycles et véhicules similaires | [1990/26] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 24.09.1990 | Requête en examen déposée [1990/47] | 03.02.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.02.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.06.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/49] | 03.07.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2495563 ; | [A]FR2405175 ; | [A]FR1000330 ; | [A]GB681820 |