EP0349468 - Protection hygiénique pour water-closet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 23.05.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.1990 | Retrait de la demande | publié le 11.07.1990 [1990/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Garcia Borras, Eduardo Paseo Fabra y Puig, 125 E-08016 Barcelona / ES | [1990/01] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/01] | Mandataire(s) | Ferregüela Colon, Eduardo Oficina Sugranes Calle Provenza, 304 08008 Barcelona / ES | [N/P] |
Précédent [1990/01] | Ferregüela Colon, Eduardo Oficina Sugranes Calle Provenza, 304 E-08008 Barcelona / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 89500071.9 | 27.06.1989 | [1990/01] | Numéro de priorité, date | ES19880002124 | 01.07.1988 Format original publié: ES 8802124 | [1990/01] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0349468 | Date: | 03.01.1990 | Langue: | EN | [1990/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.11.1989 | Classification | IPC: | A47K13/14 | [1990/01] | CPC: |
A47K13/14 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1990/01] | Titre | Allemand: | Hygienische Schutzabdeckung für Toilettenschüssel | [1990/01] | Anglais: | Hygienic protector for toilet bowls | [1990/01] | Français: | Protection hygiénique pour water-closet | [1990/01] | Dossier détruit : | 28.01.1999 | Procédure d'examen | 22.05.1990 | Demande retirée par le demandeur [1990/28] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]FR2618062 ; | [X]WO8604222 ; | [X]GB1339675 ; | [X]FR2043852 ; | [A]DE3212243 |