Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | AU4477589 | Dossier mondial | 31.05.1990 | A | Numéro de priorité | Date | IL8844388 | 22.11.1988 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0370943 | Dossier mondial | 12.06.1991 | A3 | EP0370943 | 30.05.1990 | A2 | Numéro de priorité | Date | IL8844388 | 22.11.1988 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US5198810 | 30.03.1993 | A | Numéro de priorité | Date | IL8844388 | 22.11.1988 |