EP0370943 - Système de transmission de données de télémesure [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.08.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.08.1992 | Demande réputée retirée | publié le 14.10.1992 [1992/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Giora, Harel Haveradim Street 26 Givat Avia Yehud / IL | [N/P] |
Précédent [1990/22] | Pour tous les Etats désignés Giora, Harel Haveradim Street 26 Givat Avia Yehud / IL | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/22] | Mandataire(s) | Waxweiler, Jean, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 1015 Luxembourg / LU | [N/P] |
Précédent [1990/22] | Waxweiler, Jean, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 89630206.4 | 16.11.1989 | [1990/22] | Numéro de priorité, date | IL19430000884 | 22.11.1988 Format original publié: IL 88443 | [1990/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0370943 | Date: | 30.05.1990 | Langue: | EN | [1990/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0370943 | Date: | 12.06.1991 | Langue: | EN | [1991/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.1991 | Classification | IPC: | H02J13/00, G01R22/00 | [1990/22] | CPC: |
G01R22/00 (EP,US);
H02J13/00009 (US);
H02J13/0001 (EP);
Y02B90/20 (US);
Y02E60/00 (EP);
Y04S10/52 (EP);
Y04S40/121 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1990/22] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Übertragung von Telemetriedaten | [1990/22] | Anglais: | System for telemetering data | [1990/22] | Français: | Système de transmission de données de télémesure | [1990/22] | Dossier détruit : | 17.02.2000 | Procédure dexamen | 13.12.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/42] | 18.05.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/42] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 19.03.1992 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.12.1991 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS5392155 ; | [A]JPS5724132 ; | [A]JPS57162536 ; | [A]FR2469055 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]); | [A]US4446458 (COOK DONALD [US]); | [A]US4563679 (ARAI YUKIO [JP], et al); | [Y]US4633218 (PALSGROVE BOYD H [US], et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN & JP-A-53 92155 (TOKYO DENRYOKU K.K.) 08 December 1978, | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 91 (E-109)(969) 28 May 1982& JP-A-57 24132 (SHARP K.K.) 08 February 1982, | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 4 (E-151)(1149) 08 January 1983& JP-A-57 162536 (TOUSHIBA DENZAI K.K.) 06 October 1982, |