EP0375599 - Endoprothèse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Clôture de la procédure d'opposition Statut actualisé le 11.07.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.1997 | Clôture de la procédure d'opposition - date de validité legale publiée | publié le 27.08.1997 [1997/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Johnson & Johnson Professional Products GmbH Aspelohe 27a 22848 Norderstedt / DE | [N/P] |
Précédent [1992/30] | Pour tous les Etats désignés Johnson & Johnson Professional Products GmbH Aspelohe 27a D-22848 Norderstedt / DE | ||
Précédent [1990/26] | Pour tous les Etats désignés MECRON MEDIZINISCHE PRODUKTE GMBH Nunsdorfer Ring 23-29 D-12277 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kranz, Curt, Dr. Kufsteiner Strasse 12 D-1000 Berlin 62 / DE | [1990/26] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1993/28] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg / DE | ||
Précédent [1990/26] | Christiansen, Henning, Dipl.-Ing. Patentanwalt Pacelliallee 43/45 D-14195 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89730225.3 | 20.12.1989 | [1990/26] | Numéro de priorité, date | DE19883844157 | 23.12.1988 Format original publié: DE 3844157 | [1990/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0375599 | Date: | 27.06.1990 | Langue: | DE | [1990/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0375599 | Date: | 02.05.1991 | Langue: | DE | [1991/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0375599 | Date: | 02.03.1994 | Langue: | DE | [1994/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.03.1991 | Classification | IPC: | A61F2/30 | [1990/26] | CPC: |
A61F2/3662 (EP,US);
A61F2/30767 (EP,US);
A61F2/367 (EP,US);
A61F2/3676 (EP,US);
A61F2002/30014 (EP,US);
A61F2002/30324 (EP,US);
A61F2002/30451 (EP,US);
A61F2002/30495 (EP,US);
A61F2002/30561 (EP,US);
A61F2002/30593 (EP,US);
A61F2002/30594 (EP,US);
A61F2002/30708 (EP,US);
A61F2002/30733 (EP,US);
A61F2002/30785 (EP,US);
A61F2002/30795 (EP,US);
A61F2002/30952 (EP,US);
A61F2002/30973 (EP,US);
A61F2002/30975 (EP,US);
A61F2002/365 (EP,US);
A61F2002/3652 (EP,US);
A61F2002/368 (EP,US);
A61F2220/0025 (EP,US);
A61F2220/0058 (EP,US);
A61F2250/0018 (EP,US);
A61F2250/0029 (EP,US);
A61F2250/0036 (EP,US);
A61F2250/0071 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1990/26] | Titre | Allemand: | Endoprothese | [1990/26] | Anglais: | Endoprosthesis | [1990/26] | Français: | Endoprothèse | [1990/26] | Procédure d'examen | 23.10.1991 | Requête en examen déposée [1991/51] | 09.03.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.04.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.08.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.1993 | Taxe de délivrance payée | 28.10.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
02.12.1994
28.12.1994
ADMISSIBLE ARTOS Medizinische Produkte GmbH Nunsdorfer Ring 29 D-12277 Berlin / DE Mandataire de l'opposant Benz, Jürgen E. Merck Patentabteilung Postafch 41 19 64271 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [1996/32] | |||
Opposant(s) | 01
02.12.1994
28.12.1994
ADMISSIBLE ARTOS Medizinische Produkte GmbH Nunsdorfer Ring 29 D-12277 Berlin / DE Mandataire de l'opposant Benz, Jürgen E. Merck Patentabteilung Postafch 41 19 D-64271 Darmstadt / DE | ||
Précédent [1996/08] | |||
Opposant(s) | 01
02.12.1994
28.12.1994
ADMISSIBLE ARTOS Medizinische Produkte GmbH Nunsdorfer Ring 29 D-12277 Berlin / DE Mandataire de l'opposant Heinze, Ekkehard, Dr. rer. nat., Patentanwalt Luisenstrasse 68 14532 Stahnsdorf / DE | ||
Précédent [1995/04] | |||
Opposant(s) | 01
02.12.1994
ARTOS Medizinische Produkte GmbH Nunsdorfer Ring 29 D-12277 Berlin / DE Mandataire de l'opposant Heinze, Ekkehard Schwedter Str. 49 D-10435 Berlin / DE | 02.01.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 04.07.1995 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 01.04.1997 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | 11.04.1997 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [1997/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2941265 (TORNIER SA); | [A]DE2933237 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG); | [A]EP0289922 (KRUPP GMBH [DE]) | Examen | - Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau, 15. Auflage, Seiten 1070 und 1071; 17. Auflage, Seite C7 |