EP0341206 - Colorants formazane réactifs avec les fibres [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.03.1994 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.03.1994 | Demande réputée retirée | publié le 04.05.1994 [1994/18] | 15.03.1994 | Premier rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [1989/45] | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
Püntener, Alois, Dr. Pulverweg 13 D-4310 Rheinfelden / CH | 02 /
Lehmann, Urs, Dr. Palmenstrasse 17 D-4055 Basel / CH | 03 /
Scheibli, Peter, Dr. Nussbaumweg 3 D-4103 Bottmingen / CH | 04 /
Koller, Josef Römerstrasse 22 D-4153 Reinach / CH | [1989/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89810314.8 | 26.04.1989 | [1989/45] | Numéro de priorité, date | CH19880001688 | 05.05.1988 Format original publié: CH 168888 | [1989/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0341206 | Date: | 08.11.1989 | Langue: | DE | [1989/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.1989 | Classification | IPC: | C09B62/503, C09B67/22, D06P1/384 | [1989/45] | CPC: |
C09B62/5036 (EP,US);
C09B50/00 (KR);
C07F15/00 (KR);
C09B67/0041 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1989/45] | Titre | Allemand: | Faserreaktive Formazanfarbstoffe, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung | [1989/45] | Anglais: | Fiber reactive formazane dyes | [1989/45] | Français: | Colorants formazane réactifs avec les fibres | [1989/45] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 28.04.1989 | Requête en examen déposée [1989/45] | 09.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/18] | 02.12.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1993 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0114032 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [A]EP0210951 (CIBA GEIGY AG [CH]) |