EP0360763 - Chaise avec dossier oscillant contrasté par un ressort réglable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.07.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.1992 | Demande réputée retirée | publié le 16.09.1992 [1992/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CO.FE.MO. S.p.A. 26, Via Cavezzo 25045 Castegnato (Brescia) / IT | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Pour tous les Etats désignés CO.FE.MO S.p.A. 26, Via Cavezzo I-25045 Castegnato (Brescia) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Moreschi, Sergio 26, Via Cavezzo I-25045 Castegnato (Brescia) / IT | [1990/13] | Mandataire(s) | Manzoni, Alessandro MANZONI & MANZONI, UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI, P.le Arnaldo 2 25121 Brescia / IT | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Manzoni, Alessandro MANZONI & MANZONI, UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI, P.le Arnaldo 2 I-25121 Brescia / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 89830377.1 | 05.09.1989 | [1990/13] | Numéro de priorité, date | IT19880007070U | 09.09.1988 Format original publié: IT 707088 U | [1990/13] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0360763 | Date: | 28.03.1990 | Langue: | FR | [1990/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.01.1990 | Classification | IPC: | A47C7/44 | [1990/13] | CPC: |
A47C7/441 (EP);
A47C7/443 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, GR, IT [1990/13] | Titre | Allemand: | Stuhl mit schwingbarer und durch eine einstellbare Feder zurückgehaltener Lehne | [1990/13] | Anglais: | Chair with a pivoting backrest restrained by an adjustable spring | [1990/13] | Français: | Chaise avec dossier oscillant contrasté par un ressort réglable | [1990/13] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 06.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/37] | 04.11.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/38] | 21.04.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2579918 (FREEMAN ROLAND J); | [Y]US3027191 (FINN LIE); | [X]GB1203783 (G K N SANKEY LTD FORMERLY JOSE); | [A]US4711491 (GINAT JONATHAN [US]) |