EP0387285 - EMULSIFIANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH COUNCIL Norwich Research Park Colney, Norwich NR4 7UA / GB | [1994/19] |
Précédent [1990/38] | Pour tous les Etats désignés AGRICULTURAL & FOOD RESEARCH COUNCIL Institute of Food Research, Earley Gate, Whiteknights Road Reading, Berkshire RG6 2EF / GB | Inventeur(s) | 01 /
BROCK, Christopher, John 3 Newnham Green Crowmarsh Gifford Wallingford Oxfordshire OX10 8EW / GB | 02 /
ENSER, Michael, Brian 15 Belmont Road Winscombe Avon BS25 1LE / GB | [1990/38] | Mandataire(s) | Bassett, Richard Simon Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [1990/38] | Bassett, Richard Simon ERIC POTTER & CLARKSON St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89900005.3 | 03.11.1988 | [1990/38] | WO1988GB00969 | Numéro de priorité, date | GB19870026132 | 07.11.1987 Format original publié: GB 8726132 | GB19880015748 | 01.07.1988 Format original publié: GB 8815748 | [1990/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8904209 | Date: | 18.05.1989 | Langue: | EN | [1989/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0387285 | Date: | 19.09.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.05.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0387285 | Date: | 16.02.1994 | Langue: | EN | [1994/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.05.1989 | Classification | IPC: | B01F17/30, C07K7/04, C07K1/00, C12P21/02 | [1990/38] | CPC: |
C07K7/08 (EP,US);
C07K14/001 (EP,US);
C09K23/30 (EP,US);
C11D17/0021 (EP,US);
C11D3/0078 (EP,US);
Y10S516/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/38] | Titre | Allemand: | EMULGATOREN | [1990/38] | Anglais: | EMULSIFIERS | [1990/38] | Français: | EMULSIFIANTS | [1990/38] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.1990 | Taxe nationale de base payée | 20.04.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.05.1989 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 20.04.1990 | Requête en examen déposée [1990/38] | 04.05.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.06.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.09.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.08.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.1993 | Taxe de délivrance payée | 04.11.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.11.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 16.02.1994 | BE | 16.02.1994 | IT | 16.02.1994 | SE | 16.02.1994 | [2008/01] |
Précédent [1999/42] | AT | 16.02.1994 | |
BE | 16.02.1994 | ||
IT | 16.02.1994 | ||
SE | 16.02.1994 | ||
Précédent [1994/49] | AT | 16.02.1994 | |
BE | 16.02.1994 | ||
SE | 16.02.1994 | ||
Précédent [1994/46] | AT | 16.02.1994 | |
SE | 16.02.1994 | ||
Précédent [1994/45] | SE | 16.02.1994 | Cité dans | Recherche internationale | EP0160103 [ ] (KANEBO LTD [JP]) | [X] - Biophysical Journal, vol. 7, 1967, Rockefeller University Press, (New York, US) M. Schiffer et al.: "Use of helical wheels to represent the structures of proteins and to identify segments with helical potential"pages 121-135 | [X] - Proceedings of the American Peptide Symposium Proc. 9, Peptides Structure & Function, 1987 E.T. Kaiser et al.: "The design and construction of peptides and proteins with amphiphilic secondary structures"pages 855-864 | [X] - Proceedings of the American Peptide Symposium Proc. 9, Peptides Structure and Function, 1987 J.T. Sparrow et al.: "The amphipathic helix in phosholipid-protein interactions: the role of hydrophobicity and helical potential"pages 865-874 | [X] - Chemical Abstracts, vol. 106, 1987, (Columbus, Ohio, US) E. Dickinson: "Mixed proteinaceous emulsifiers: review of competitive protein adsorption and the relationship to food colloid stabilization"see page 411 | [A] - Proceedings of the American Peptide Symposium, Proc. 9, Peptides Structure & Function, 1987, R.M. Epand et al.: "Conformational properties affecting the biological activity of salmon calcitonin"pages 875-878 |