EP0364593 - MACHINE-OUTIL POURVUE DE DEUX BROCHES PRINCIPALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.1997 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FANUC LTD 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshinomura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-05 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Pour tous les Etats désignés FANUC LTD. 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshinomura Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-05 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KOHARI, Katsuo 35-210, Fujimi-cho 6-chome Tachikawa-shi Tokyo 190 / JP | 02 /
KONO, Shinichi Fanuc Mansion Harimomi 7-203 3539-1, Shibokusa Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-05 / JP | 03 /
TAKAH1CHI, Hironobu Fanuc Dai-3 Vira-karamatsu 3527-1, Shibokusa Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-05 / JP | [1990/17] | Mandataire(s) | Billington, Lawrence Emlyn, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Billington, Lawrence Emlyn, et al HASELTINE LAKE & CO Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89902548.0 | 21.02.1989 | [1990/17] | WO1989JP00170 | Numéro de priorité, date | JP19880055766 | 09.03.1988 Format original publié: JP 5576688 | [1990/17] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8908533 | Date: | 21.09.1989 | Langue: | EN | [1989/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0364593 | Date: | 25.04.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0364593 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | EN | [1996/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.09.1989 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1993 | Classification | IPC: | G05D13/62, G05B19/416 | [1996/18] | CPC: |
B23Q39/048 (EP,US);
G05B19/416 (EP,US);
G05B2219/41255 (EP,US);
G05B2219/42125 (EP,US);
G05B2219/50216 (EP,US);
G05B2219/50387 (EP,US);
|
Précédent IPC [1993/36] | G05D13/62, G05B19/407 | ||
Précédent IPC [1990/17] | B23Q5/10, B23Q15/00, B23B3/30, G05D13/62 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/17] | Titre | Allemand: | WERKZEUGMASCHINE MIT ZWEI HAUPTSPINDELN | [1990/17] | Anglais: | MACHINE TOOL HAVING TWO MAIN SPINDLES | [1990/17] | Français: | MACHINE-OUTIL POURVUE DE DEUX BROCHES PRINCIPALES | [1990/17] | Entrée dans la phase régionale | 04.10.1989 | Traduction produite | 12.10.1989 | Taxe nationale de base payée | 12.10.1989 | Taxe de recherche payée | 12.10.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.1989 | Requête en examen déposée [1990/17] | 28.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.05.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.11.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.1996 | Taxe de délivrance payée | 30.01.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.02.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 01.05.1996 | [2006/14] |
Précédent [1997/14] | FR | 27.09.1996 | Citations: | Recherche | [Y]FR2087055 (PIV); | [Y]DE2163474 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG); | [AP]EP0267288 (FANUC LTD [JP]) | Recherche internationale | [Y]JP5310376Y ; | [Y]JPS58120449 (FUJITSU FANUC LTD) |