EP0364560 - PROCEDES ET SYSTEMES DE DIAGNOSTIC QUANTIFIANT L'APO AI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.10.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.1991 | Retrait de la demande | publié le 27.11.1991 [1991/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION 10666 North Torrey Pines Road La Jolla California 92037-1093 / US | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Pour tous les Etats désignés SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION 10666 North Torrey Pines Road La Jolla California 92037-1093 / US | Inventeur(s) | 01 /
CURTISS, Linda, K. 8926 Flanders Drive San Diego, CA 92126 / US | 02 /
SMITH, Richard, S. 12790 Via Donada Del Mar, CA 92104 / US | [1990/17] | Mandataire(s) | Fisher, Adrian John, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Fisher, Adrian John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89904451.5 | 27.03.1989 | [1990/17] | WO1989US01262 | Numéro de priorité, date | US19880174698 | 29.03.1988 Format original publié: US 174698 | [1990/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8909403 | Date: | 05.10.1989 | Langue: | EN | [1989/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0364560 | Date: | 25.04.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.10.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 05.10.1989 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.1990 | Classification | IPC: | C07K7/08, C07K7/10, C12P21/08, G01N33/92, G01N33/543, G01N33/58 | [1990/47] | CPC: |
C07K14/775 (EP);
G01N33/53 (KR);
C07K16/18 (EP)
|
Précédent IPC [1990/17] | G01N33/53, C07K15/14, G01N33/543 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/17] | Titre | Allemand: | DIAGNOSE-VERFAHREN UND SYSTEME ZUR QUANTIFIZIERUNG DES APO AI'S | [1990/17] | Anglais: | DIAGNOSTIC METHODS AND SYSTEMS FOR QUANTIFYING APO AI | [1990/17] | Français: | PROCEDES ET SYSTEMES DE DIAGNOSTIC QUANTIFIANT L'APO AI | [1990/17] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Entrée dans la phase régionale | 02.11.1989 | Taxe nationale de base payée | 02.11.1989 | Taxe de recherche payée | 02.11.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.11.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.11.1989 | Requête en examen déposée [1990/17] | 11.01.1991 | Demande retirée par le demandeur [1991/48] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.04.1991 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0044710 (SCRIPPS CLINIC RES [US]); | [Y]WO8604144 (INT GENETIC ENG [US]) | [Y] - NUCLEIC ACIDS RESEARCH, vol. 11, no. 9, 1983, pages 2827-2837, IRL Press Ltd, Oxford, GB; C.C. SHOULDERS et al.: "Gene structure of human apolipoprotein A1" | [XP] - THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 263, no. 27, 25th September 1988, pages 13779-13785, The American Society for Biochemistry and Molecular Bology, Inc., US; L.K. CURTISS et al.: "Localization of two epitopes of apolipoprotein A-I that are exposed on human high density lipoproteins using monoclonal antibodies and synthetic peptides" | Recherche internationale | [Y]US4327075 (LUENING BJOERN) | [X] - The Journal of Biological Chemistry, Volume 260, No. 5, published 1985 (Baltimore, Maryland, USA), L. CURTISS, "Immunochemical Heterogeneity of Human Plasma High Density Lipoproteins", see page 2982 column 1, page 2983, page 2984 fig. 1 description, and page 2990 column 1. |