EP0419497 - DISPOSITIF DE DEMARRAGE POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.1993 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.09.1993 [1993/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1992/14] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1991/14] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GmbH Wernerstrasse 1 D-70469 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
BOLENZ, Klaus Richard-Wagner-Str. 26 D-7141 Schwieberdingen / DE | 02 /
WUERTH, Hans Wilhelm-Bloss-Str. 67 D-7140 Ludwigsburg / DE | [1991/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89905628.7 | 20.05.1989 | [1991/14] | WO1989DE00319 | Numéro de priorité, date | DE19883819219 | 06.06.1988 Format original publié: DE 3819219 | [1991/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8912164 | Date: | 14.12.1989 | Langue: | DE | [1989/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0419497 | Date: | 03.04.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.12.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0419497 | Date: | 09.09.1992 | Langue: | DE | [1992/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.12.1989 | Classification | IPC: | F02N11/08 | [1991/14] | CPC: |
F02N11/0851 (EP,US);
F02N11/006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1991/14] | Titre | Allemand: | ANDREHVORRICHTUNG FÜR BRENNKRAFTMASCHINEN | [1991/14] | Anglais: | STARTING APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES | [1991/14] | Français: | DISPOSITIF DE DEMARRAGE POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE | [1991/14] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.1990 | Taxe nationale de base payée | 27.11.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.09.1989 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 27.11.1990 | Requête en examen déposée [1991/14] | 24.04.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.12.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.02.1992 | Taxe de délivrance payée | 19.02.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR816532 (BOSCH ROBERT); | [A]DE704133 (FIAT SPA); | [A]FR2223565 (CAV LTD [GB]) |