EP0432173 - PRESSE A ESTAMPER ROTATIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.08.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.10.1993 [1993/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCHOBER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau Industriestrasse 2/8 D-71735 Eberdingen / DE | [N/P] |
Précédent [1991/25] | Pour tous les Etats désignés SCHOBER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau Industriestrasse 2/8 D-71735 Eberdingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
BERGER, Horst Im Lübschenrecht 11 D-2208 Glückstadt / DE | [1991/25] | Mandataire(s) | Steimle, Josef, et al Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Steimle, Josef, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dreiss, Hosenthien & Fuhlendorf, Gerokstrasse 6 D-70188 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1991/50] | Steimle, Josef, Dipl.-Ing. Patentanwalt Gerokstrasse 6 D-70188 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1991/25] | KOHLER SCHMID + PARTNER Patentanwälte Ruppmannstrasse 27 D-70565 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89908686.2 | 01.08.1989 | [1991/25] | WO1989DE00502 | Numéro de priorité, date | DE19883827077 | 10.08.1988 Format original publié: DE 3827077 | [1991/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9001381 | Date: | 22.02.1990 | Langue: | DE | [1990/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0432173 | Date: | 19.06.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.02.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0432173 | Date: | 28.10.1992 | Langue: | DE | [1992/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.02.1990 | Classification | IPC: | B21D28/36, B26F1/10 | [1991/25] | CPC: |
B21D28/36 (EP,US);
Y10T83/9389 (EP,US);
Y10T83/943 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/25] | Titre | Allemand: | ROTATIONSSTANZMASCHINE | [1991/25] | Anglais: | ROTARY PUNCHING MACHINE | [1991/25] | Français: | PRESSE A ESTAMPER ROTATIVE | [1991/25] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.1990 | Taxe nationale de base payée | 12.12.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.01.1990 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 12.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/25] | 11.10.1991 | Requête en examen accéléré déposée | 03.02.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.02.1992 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 02.03.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 02.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.07.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE627356 (AUGUST KOENIG DR ING); | [A]DE1527963 (EDELHOFF WERKZEUGMASCH); | [A]EP0015580 (FISHER & PAYKEL [NZ]); | [A]US4688459 (OSBORN WAYNE L [US], et al) |