EP0393179 - PROCEDE POUR PRODUIRE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET/OU DE LA CHALEUR DE CHAUFFAGE ET DE LA CHALEUR INDUSTRIELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.08.1993 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 22.09.1993 [1993/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Saarberg-Interplan, Gesellschaft für Rohstoff-, Energie- und Ingenieurtechnik mbH Malstatter Markt 13 66115 Saarbrücken / DE | Pour tous les Etats désignés ORGREB-INSTITUT FÜR KRAFTWERKE 03226 Vetschau / DE | [N/P] |
Précédent [1990/43] | Pour tous les Etats désignés Saarberg-Interplan, Gesellschaft für Rohstoff-, Energie- und Ingenieurtechnik mbH Malstatter Markt 13 D-66115 Saarbrücken / DE | ||
Pour tous les Etats désignés ORGREB-INSTITUT FÜR KRAFTWERKE D-03226 Vetschau / DE | Inventeur(s) | 01 /
SPLIETHOFF, Heinz Warken-Ecksteinstrasse 3 D-6605 Friedrichsthal / DE | 02 /
MÖLLER, Burkhard Feuerbachstrasse 20 DR-8020 Dresden / DD | 03 /
WOLF, Bodo Forstweg 9 DR-8210 Freital / DD | [1990/43] | Mandataire(s) | Schulte, Jörg Schulte & Schulte Patentanwälte Hauptstrasse 2 45219 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [1990/43] | Schulte, Jörg, Dipl.-Ing. Hauptstrasse 2 D-45219 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89911022.5 | 12.10.1989 | [1990/43] | WO1989DE00650 | Numéro de priorité, date | DE19883835428 | 18.10.1988 Format original publié: DE 3835428 | DE19883835427 | 18.10.1988 Format original publié: DE 3835427 | [1990/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9004702 | Date: | 03.05.1990 | Langue: | DE | [1990/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0393179 | Date: | 24.10.1990 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0393179 | Date: | 22.07.1992 | Langue: | DE | [1992/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.05.1990 | Classification | IPC: | F01K17/06, F26B23/00, F26B3/084 | [1990/43] | CPC: |
F23K1/04 (EP,US);
F01K17/06 (EP,US);
F26B23/001 (EP,US);
F26B23/028 (EP,US);
F26B3/084 (EP,US);
Y02P70/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/43] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE UND/ODER HEIZ- UND PROZESSWÄRME | [1990/43] | Anglais: | PROCESS FOR GENERATING ELECTRICAL ENERGY AND/OR DRYING AND PROCESS HEAT | [1990/43] | Français: | PROCEDE POUR PRODUIRE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET/OU DE LA CHALEUR DE CHAUFFAGE ET DE LA CHALEUR INDUSTRIELLE | [1990/43] | Entrée dans la phase régionale | 07.05.1990 | Taxe nationale de base payée | 07.05.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.05.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/43] | 13.11.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.01.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.1992 | Taxe de délivrance payée | 20.02.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.04.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 31.10.1992 | LI | 31.10.1992 | [1993/38] | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1072953 ; | [A]DE1053526 (SIEMENS AG); | [A]AT345769B (WAAGNER BIRO AG [AT]); | [A]DE2923614 (STAL LAVAL TURBIN AB); | [A]GB2052708 (ESCHER WYSS LTD); | [A]DE2929486 (HITACHI METALS LTD); | [A]US4615122 (SHERROD EARLE H [US], et al); | [A]US4627173 (O'HAGAN MICHAEL A [US], et al); | [AP]WO8810359 (KORPELA TIMO [FI]); | [AP]EP0307744 (WAAGNER BIRO AG [AT]); | [AP]DE3731720 (SAARBERG INTERPLAN GMBH [DE], et al) | Examen | AT345679B |