EP0397831 - TRAITEMENT DE L'OBESITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boots Company PLC 1 Thane Road West Nottingham, Nottinghamshire NG2 3AA / GB | [N/P] |
Précédent [1991/11] | Pour tous les Etats désignés The Boots Company PLC 1 Thane Road West Nottingham Nottinghamshire NG2 3AA / GB | ||
Précédent [1990/47] | Pour tous les Etats désignés THE BOOTS COMPANY PLC 1 Thane Road West Nottingham NG2 3AA / GB | Inventeur(s) | 01 /
SCHEINBAUM, Monte, Lee 66 Colony Bend Shreveport, LA 71115 / US | [1990/47] | Mandataire(s) | Thacker, Michael Anthony, et al THE BOOTS COMPANY PLC Group Patents Department 10th Floor, Newland House 49 Mount Street Nottingham NG2 3AA / GB | [1990/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89912801.1 | 21.11.1989 | [1990/47] | WO1989GB01383 | Numéro de priorité, date | US19880277240 | 29.11.1988 Format original publié: US 277240 | [1990/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9006110 | Date: | 14.06.1990 | Langue: | EN | [1990/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0397831 | Date: | 22.11.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.06.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0397831 | Date: | 15.09.1993 | Langue: | EN | [1993/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.06.1990 | Classification | IPC: | A61K31/135 | [1990/47] | CPC: |
A61K31/135 (EP,KR,US);
A61P3/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/47] | Titre | Allemand: | BEHANDLUNG VON OBESITAS | [1990/47] | Anglais: | TREATMENT OF OBESITY | [1990/47] | Français: | TRAITEMENT DE L'OBESITE | [1990/47] | Entrée dans la phase régionale | 02.07.1990 | Taxe nationale de base payée | 02.07.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/47] | 05.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.01.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.03.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.1993 | Taxe de délivrance payée | 11.05.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 15.09.1993 | [2002/24] | Cité dans | Recherche internationale | WO8806444 [ ] (BOOTS CO PLC [GB]) | [ ] - Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, ed. by Hermann Bader, Ed. Medizin Weinheim (DE) page 101 | [ ] - Martindale The Extra Pharmacopoeia, 28th Edition, ed. by James E.F. Reynolds The Pharmaceutical Press, 1982 London (GB) page 65 | Examen | - Burger's Medicinal Chemistry, 4th ed., Part III, 1981, p. 226-228 | - Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., 1990, chapter 10, p. 187-192 |