EP0449852 - PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE DETECTION DU MOUVEMENT DE L'INDUIT D'UN ORGANE DE COMMUTATION ELECTROMAGNETIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.07.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.08.1994 [1994/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1992/14] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1991/41] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GmbH Wernerstrasse 1 D-70469 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
LOCHER, Johannes Moevenweg 50 D-7000 Stuttgart / DE | 02 /
SIEBERT, Hans-Joachim Frankenstrasse 40 7141 Schwieberdingen / DE | 03 /
GRAF, Herbert Im Lontel 17 D-7257 Ditzingen / DE | 04 /
RODRIQUEZ-AMAYA, Nestor Dennerstrasse 70 D-70 Stuttgart 50 / DE | 05 /
KARLE, Anton Otto-Hahn-Strasse 5 D-7250 Leonstrasse 6 / DE | 06 /
SCHMITT, Alfred August-Laemmle-Weg 2 D-7257 Ditzingen 4 / DE | 07 /
TAUSCHER, Joachim Libanonstrasse 12 D-7000 Stuttgart 1 / DE | 08 /
ZIMMERMANN, Werner Lindenstrasse 3 D-7016 Gerlingen / DE | 09 /
BUISSON, Dominique 72, bd Dr. Coblod F-69200 Vénissieux / FR | 10 /
HEHN, Lucien 281D, cours Emile-Zola F-69100 Villeurbanne / FR | 11 /
LAUVIN, Pierre 15E, allée du Beauviendent F-69340 Francheville / FR | 12 /
PAGANON, Henri 43, Rue Jean- Duclos F-69631 Vénissieux / FR | [1991/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 89913189.0 | 07.12.1989 | [1991/41] | WO1989DE00758 | Numéro de priorité, date | DE19883843138 | 22.12.1988 Format original publié: DE 3843138 | [1991/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9007188 | Date: | 28.06.1990 | Langue: | DE | [1990/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0449852 | Date: | 09.10.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0449852 | Date: | 01.09.1993 | Langue: | DE | [1993/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.06.1990 | Classification | IPC: | H01F7/18, H01H47/02, F02D41/22 | [1991/41] | CPC: |
B60T8/90 (EP,US);
H01F7/18 (KR);
B60T8/36 (EP,US);
F02D41/20 (EP,US);
H01F7/1844 (EP,US);
F02D2041/2017 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1991/41] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG UND ERFASSUNG DER BEWEGUNG EINES ANKERS EINES ELEKTROMAGNETISCHEN SCHALTORGANS | [1991/41] | Anglais: | PROCESS AND DEVICE FOR CONTROLLING AND DETECTING THE MOVEMENT OF AN ARMATURE OF AN ELECTROMAGNETIC SWITCHING DEVICE | [1991/41] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE DETECTION DU MOUVEMENT DE L'INDUIT D'UN ORGANE DE COMMUTATION ELECTROMAGNETIQUE | [1991/41] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.1991 | Taxe nationale de base payée | 18.05.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.06.1990 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 18.05.1991 | Requête en examen déposée [1991/41] | 25.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.12.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.03.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.1993 | Taxe de délivrance payée | 14.05.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO8802544 (MOTOROLA INC [US]); | [A]DE3611220 (KLOECKNER WOLFGANG DR [DE]); | [A]DE2251472 ; | [A]DE3615908 (SIEMENS AG [DE]); | [A]WO8705662 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]DD257662 (IFA MOTORENWERKE [DD]) | Examen | DE3615908 |