EP0384236 - Cabine d'atomisation à poudre avec dispositif pour guider le gaz brut dans un courant aspirateur d'un séparateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.11.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.12.1993 [1993/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ESB ELEKTROSTATISCHE SPRÜH- UND BESCHICHTUNGSANLAGEN G.F. VÖHRINGER GMBH Dr. Zimmermann-Strasse 18 D-88709 Meersburg / DE | [1990/35] | Inventeur(s) | 01 /
Vöhringer, Gerhard Friedrich Zum Burgstall 14 D-7778 Markdorf / DE | [1990/35] | Mandataire(s) | Braito, Herbert Patentanwalt Widdersteinstrasse 17 88400 Biberach / DE | [N/P] |
Précédent [1990/35] | Braito, Herbert, Dipl.-Ing. Patentanwalt Postfach 11 40 D-88381 Biberach/Riss / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90102538.7 | 09.02.1990 | [1990/35] | Numéro de priorité, date | DE19893905057 | 18.02.1989 Format original publié: DE 3905057 | [1990/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0384236 | Date: | 29.08.1990 | Langue: | DE | [1990/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0384236 | Date: | 07.01.1993 | Langue: | DE | [1993/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.1990 | Classification | IPC: | B05B15/12 | [1990/35] | CPC: |
B05B14/48 (EP,US);
Y02P70/10 (EP);
Y10S118/07 (EP,US);
Y10S55/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1990/35] | Titre | Allemand: | Pulversprühkabine mit einer Leitvorrichtung für Rohgas in eine Abscheider-Saugströmung | [1990/35] | Anglais: | Powder spraying booth with a device for leading crude gas to a suction flow of a separator | [1990/35] | Français: | Cabine d'atomisation à poudre avec dispositif pour guider le gaz brut dans un courant aspirateur d'un séparateur | [1990/35] | Procédure d'examen | 07.08.1990 | Requête en examen déposée [1990/40] | 14.05.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.07.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.1992 | Taxe de délivrance payée | 01.10.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 07.01.1993 | [1993/32] | Citations: | Recherche | [AD]GB1315671 (BERRIDGE ENG LTD); | [A]US4245551 (BERKMANN ADOLF [DE]); | [A]US4354451 (VOEHRINGER GERHARD F, et al); | [A]DE3229717 (ESB VOEHRINGER [DE]); | [A]ATE10445T | Examen | EP0035905 |