Etats contractants désignés | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | Procédure dexamen | 31.01.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1992/26] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 06.12.1991 | M01  
Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.03.1992 | 03   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 05.09.1990 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE ES FR GB IT | | Date de lévénement: | 02.05.1991 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | DE ES FR GB IT | | Date de lévénement: | 24.06.1992 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19911105 | | Date de lévénement: | 13.03.1991 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 21.07.1990 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 04.05.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |