EP0385268 - Tube pour conduire des liquides médicaux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.05.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.05.1992 | Demande réputée retirée | publié le 24.06.1992 [1992/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fresenius AG Gluckensteinweg 5 61350 Bad Homburg / DE | [N/P] |
Précédent [1990/36] | Pour tous les Etats désignés Fresenius AG Gluckensteinweg 5 D-61350 Bad Homburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krick, Gerd, Dr. Dipl.-Ing. Kaiser-Friedrich-Promenade 92 D-6380 Bad Homburg v.d.H. / DE | [1990/36] | Mandataire(s) | Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [1990/36] | Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt Dr. Mehler, Dipl.-Ing Weiss Patentanwälte Postfach 46 60 D-65036 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90103437.1 | 22.02.1990 | [1990/36] | Numéro de priorité, date | DE19893906027 | 27.02.1989 Format original publié: DE 3906027 | [1990/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0385268 | Date: | 05.09.1990 | Langue: | DE | [1990/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0385268 | Date: | 02.05.1991 | Langue: | DE | [1991/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.03.1991 | Classification | IPC: | A61M25/00, F16L11/115 | [1991/27] | CPC: |
A61M39/08 (EP);
F16L11/111 (EP)
|
Précédent IPC [1990/36] | A61M25/00 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1990/36] | Titre | Allemand: | Schlauch zur Führung von medizinischen Flüssigkeiten | [1990/36] | Anglais: | Tube for conducting medical fluids | [1990/36] | Français: | Tube pour conduire des liquides médicaux | [1990/36] | Dossier détruit : | 22.02.2000 | Procédure dexamen | 05.11.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/26] | 31.01.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/26] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 06.12.1991 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.03.1992 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE2333488 ; | [YD]DE2946385 ; | [X]US3858615 ; | [AD]DE3239475 |