EP0400281 - Dispositif pour enrober de façon continuelle des pièces à usiner cylindriques avec un matériau élastique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.07.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.1997 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 23.04.1997 [1997/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HERMANN BERSTORFF Maschinenbau GmbH Hannoversche Strasse 149 D-30627 Hannover (Kleefeld) / DE | [1990/49] | Inventeur(s) | 01 /
Müller-Erwig, Horst, Dipl.-Ing. Osterberg 8 D-3057 Neustadt 2 / DE | [1990/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90104383.6 | 08.03.1990 | [1990/49] | Numéro de priorité, date | DE19893917372 | 29.05.1989 Format original publié: DE 3917372 | [1990/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0400281 | Date: | 05.12.1990 | Langue: | DE | [1990/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0400281 | Date: | 30.01.1991 | Langue: | DE | [1991/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0400281 | Date: | 08.09.1993 | Langue: | DE | [1993/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.1990 | Classification | IPC: | B29C47/02 | [1990/49] | CPC: |
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/15 (EP,US);
B29C48/32 (EP,US);
B29C48/34 (EP,US);
B29C48/395 (EP,US);
B29C48/51 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, SE [1990/49] | Titre | Allemand: | Einrichtung zum kontinuierlichen Ummanteln von zylindrischen Werkstücken mit einem elastischen Material | [1990/49] | Anglais: | Device for continuously jacketing cylindrical workpieces with elastic material | [1990/49] | Français: | Dispositif pour enrober de façon continuelle des pièces à usiner cylindriques avec un matériau élastique | [1990/49] | Procédure d'examen | 29.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/10] | 05.06.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.03.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.03.1993 | Taxe de délivrance payée | 27.03.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB921414 (ALF MILO ANDERSEN); | [Y]GB1082538 (NAOTARO OKAZAKI); | [YD]EP0231976 (VIRADAN AS [DK]) |