EP0388927 - Procédé et appareil pour obtenir une projection du type losange [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.1994 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.1997 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 23.04.1997 [1997/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS COMPANY, INC. 39 Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817-0001 / US | [N/P] |
Précédent [1990/39] | Pour tous les Etats désignés UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS COMPANY, INC. 39 Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817-0001 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hoy, Kenneth Look 839 MacQueen Blvd. St. Albans (25177), West Virginia / US | 02 /
Nielsen, Kenneth Andrew 108 Stratford Place Charleston (25303), West Virginia / US | 03 /
Bok, Hendrik Frederik 52 Thomson Street Fairhaven (02719), Massachusetts / US | [1990/39] | Mandataire(s) | Behrens, Dieter, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/39] | Behrens, Dieter, Dr.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90105352.0 | 21.03.1990 | [1990/39] | Numéro de priorité, date | US19890327273 | 22.03.1989 Format original publié: US 327273 | [1990/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0388927 | Date: | 26.09.1990 | Langue: | EN | [1990/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0388927 | Date: | 22.09.1993 | Langue: | EN | [1993/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1990 | Classification | IPC: | B05D1/02, B05B7/02, B05D1/04, C09D7/00 | [1990/39] | CPC: |
B05B12/1418 (EP,US);
B05B1/00 (KR);
B05B7/32 (EP,US);
B05D1/025 (EP,US);
C09D7/20 (EP,US);
B05D1/04 (EP,US);
B05D2401/90 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/39] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Schwertspritzens | [1990/39] | Anglais: | Methods and apparatus for obtaining a feathered spray | [1990/39] | Français: | Procédé et appareil pour obtenir une projection du type losange | [1990/39] | Procédure d'examen | 10.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/06] | 03.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.11.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.03.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.06.1993 | Taxe de délivrance payée | 23.06.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO8500993 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE [US]); | [XP]EP0321607 (UNION CARBIDE CORP [US]); | [XP]EP0350910 (UNION CARBIDE CORP [US]); | [XP]EP0350909 (UNION CARBIDE CORP [US]) |