EP0391157 - Module d'interface [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 14.04.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.04.1994 | Retrait de la demande | publié le 01.06.1994 [1994/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/41] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Flach, Werner, Dipl.-Ing. Pfistermeisterstrasse 47 D-8450 Amberg / DE | [1990/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90105458.5 | 22.03.1990 | [1990/41] | Numéro de priorité, date | DE19893910719 | 03.04.1989 Format original publié: DE 3910719 | [1990/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0391157 | Date: | 10.10.1990 | Langue: | DE | [1990/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0391157 | Date: | 18.09.1991 | Langue: | DE | [1991/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.07.1991 | Classification | IPC: | G06F13/38, G06F13/42 | [1991/43] | CPC: |
G06F13/385 (EP)
|
Précédent IPC [1990/41] | G06F13/42 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1990/41] | Titre | Allemand: | Schnittstellenmodul | [1990/41] | Anglais: | Interface module | [1990/41] | Français: | Module d'interface | [1990/41] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 20.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 30.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.1994 | Demande retirée par le demandeur [1994/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0229700 ; | [A]US4293909 | [X] - 11TH ASILOMAR CONFERENCE ON CIRCUITS, SYSTEMS AND COMPUTERS, Pacific Grove, CA, 7. - 9. November 1977, Seiten 477-480; T. NISHIMUKAI et al.: "Universal I/O device controller by using programmable logic arrays (PLA)" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 21, Nr. 1, Juni 1978, Seiten 82-83, New York, US; R.V. SZYMANSKI et al.: "Adaptive interconnections" | [A] - ELEKTRONIK, Band 36, Nr. 3, 6. Februar 1987, Seiten 141-144,146-148, München, DE; P. AMMON: "ASIC - was, wie, wann? 1. Teil: Eine Produktfamilie stellt sich vor" |