EP0392245 - Adressage automatique d'unités de traitement d'un système numérique de transmission d'informations en assurant la surveillance et/ou la commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.11.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.1997 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 23.04.1997 [1997/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/42] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Narjes, Ferdinand Tölzerstrasse 41 D-8000 München 70 / DE | 02 /
Weimert, Günter, Dipl.-Ing. Geisenbrunnerstrasse 64 D-8000 München 71 / DE | [1990/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90105713.3 | 26.03.1990 | [1990/42] | Numéro de priorité, date | DE19893912182 | 13.04.1989 Format original publié: DE 3912182 | [1990/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0392245 | Date: | 17.10.1990 | Langue: | DE | [1990/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0392245 | Date: | 19.08.1992 | Langue: | DE | [1992/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0392245 | Date: | 28.12.1994 | Langue: | DE | [1994/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.1992 | Classification | IPC: | H04B17/02, H04B3/46 | [1992/34] | CPC: |
H04B3/46 (EP);
H04B17/406 (EP)
|
Précédent IPC [1990/42] | H04B3/46, H04B17/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/42] | Titre | Allemand: | Automatische Adressierung von zur Überwachung und/oder Steuerung in einem digitalen Nachrichtenübertragungssystem enthaltene Prozessoreinheiten | [1990/42] | Anglais: | Automatic addressing of monitoring and/or control processing units comprised in a digital information transmission system | [1990/42] | Français: | Adressage automatique d'unités de traitement d'un système numérique de transmission d'informations en assurant la surveillance et/ou la commande | [1990/42] | Procédure d'examen | 05.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/05] | 17.06.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.07.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.1994 | Taxe de délivrance payée | 15.09.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 28.12.1994 | [1997/17] |
Précédent [1997/16] | NL | 28.12.1994 | |
Précédent [1995/49] | NL | 28.12.1994 | Citations: | Recherche | [A]EP0143489 (PHILIPS NV [NL]); | [A]EP0215437 (FUJITSU LTD [JP]); | [AP]EP0348810 (SIEMENS AG [DE]) |