EP0392367 - Dispositif pour l'appréciation de l'état de charge d'un servomoteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.01.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.03.1996 [1996/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/42] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nishimura, Makoto c/o Mitsubishi Denki K.K. Nagoya Works 1-14, Yada Minami 5 chome Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi / JP | 02 /
Takase, Shigeaki c/o Mitsubishi Elec. Engin.Co.Ltd Nagoya-Jigyosho 1-14, Yada Minami 5 chome Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi / JP | [1990/42] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Précédent [1990/42] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 D-28195 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90106559.9 | 05.04.1990 | [1990/42] | Numéro de priorité, date | JP19890042111 | 11.04.1989 Format original publié: JP 4211189 | [1990/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0392367 | Date: | 17.10.1990 | Langue: | EN | [1990/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0392367 | Date: | 11.09.1991 | Langue: | EN | [1991/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0392367 | Date: | 15.03.1995 | Langue: | EN | [1995/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.1991 | Classification | IPC: | G01R31/34, G01R21/00 | [1991/35] | CPC: |
G05B19/4062 (EP,US);
G01R31/343 (EP,US)
|
Précédent IPC [1990/42] | G01R21/00, G01R31/34 | Etats contractants désignés | DE, GB, SE [1990/42] | Titre | Allemand: | Vorrichtung für eine Entscheidung über den Lastzustand eines Servomotors | [1990/42] | Anglais: | Load state decision apparatus of servomotor | [1990/42] | Français: | Dispositif pour l'appréciation de l'état de charge d'un servomoteur | [1990/42] | Procédure d'examen | 26.02.1992 | Requête en examen déposée [1992/17] | 09.08.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.09.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.1994 | Taxe de délivrance payée | 22.11.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.12.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2122749 (STANDARD TELEPHONES CABLES LTD) | [A] - I.E.E.E. TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS vol. 25, no. 1, January/February 1989, pages 113-117, New York, NY, US; J. DE MEESTER et al.: "Microcomputer-controlled torque calculator in DC drives" |