EP0392475 - Appareil d'analyse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.09.1994 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.1994 | Demande réputée retirée | publié le 09.11.1994 [1994/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IDEMITSU PETROCHEMICAL CO. LTD. 1-1, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [1990/42] | Inventeur(s) | 01 /
Yamaji, Kazutaka, c/o Idemitsu Petroch. Co. Ltd. 1660, Kamiizumi, Sodegaura-cho Kimitsu-gun, Chiba-ken / JP | 02 /
Takase, Minoru, c/o Idemitsu Petroch. Co. Ltd. 1660, Kamiizumi, Sodegaura-cho Kimitsu-gun, Chiba-ken / JP | [1990/42] | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1990/42] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90106887.4 | 10.04.1990 | [1990/42] | Numéro de priorité, date | JP19890092367 | 11.04.1989 Format original publié: JP 9236789 | [1990/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0392475 | Date: | 17.10.1990 | Langue: | EN | [1990/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0392475 | Date: | 28.08.1991 | Langue: | EN | [1991/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.1991 | Classification | IPC: | G01N1/28, G01N15/14, G01N33/49, G01N35/00 | [1990/42] | CPC: |
G01N35/00 (EP);
G01N33/49 (KR);
G01N1/2813 (EP);
G01N15/042 (EP);
G01N2001/2846 (EP);
G01N2015/045 (EP);
G01N2035/00504 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1990/42] | Titre | Allemand: | Analysevorrichtung | [1990/42] | Anglais: | Analysis apparatus | [1990/42] | Français: | Appareil d'analyse | [1990/42] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 21.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 28.12.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.05.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/45] | 13.06.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1994 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP58160843 ; | [Y]US3962040 (CAMPBELL JEPTHA E, et al); | [A]US4183973 (BEATY ROBERT C [US], et al); | [A]US4470954 (CHIKNAS STEVEN G [US]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 286 (P-244)[1431], 21st December 1983; & JP-A-58 160 843 (HORIBA SEISAKUSHO) 24-09-1983, & JP58160843 A 00000000 |